变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王文生,安刚 | 孙勤,安刚 | 2020-10-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王文生 | 孙勤 | 2020-10-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许伟 | 王文生 | 2017-05-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 许伟,孙勤 | 王文生,安刚 | 2017-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙勤 | 许伟 | 2015-08-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许伟 | 孙勤 | 2014-07-28 |
更多>>视频联播