变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围 | 粮食收购;进出口代理;技术进出口;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;食品经营;货物进出口;建筑劳务分包;报关业务;城市建筑垃圾处置(清运)化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;建筑用钢筋产品销售;建筑装饰材料销售;家居用品销售;日用品批发;日用品销售;合成纤维销售;合成材料销售;建筑材料销售;建筑用金属配件制造;轻质建筑材料销售;石灰和石膏销售;阀门和旋塞销售;石棉制品制造;日用木制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;水泥制品销售;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程用机械销售 | 有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;建筑用钢筋产品销售;建筑装饰材料销售;家居用品销售;日用品批发;日用品销售;合成纤维销售;合成材料销售;建筑材料销售;建筑用金属配件制造;轻质建筑材料销售;石灰和石膏销售;阀门和旋塞销售;石棉制品制造;日用木制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;水泥制品销售;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程用机械销售;粮食收购;进出口代理;技术进出口;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;食品经营;货物进出口;建筑劳务分包;报关业务;城市建筑垃圾处置(清运) | 2021-11-11 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄埔大道西76号2904房(仅限办公用途)(不可作厂房使用) | 广州市天河区马场路16号之二1203房(不可作厂房使用)(仅限办公) | 2021-11-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-11-11 | |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;广告业;投资咨询服务; | 化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;建筑用钢筋产品销售;建筑装饰材料销售;家居用品销售;日用品批发;日用品销售;合成纤维销售;合成材料销售;建筑材料销售;建筑用金属配件制造;轻质建筑材料销售;石灰和石膏销售;阀门和旋塞销售;石棉制品制造;日用木制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;水泥制品销售;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程用机械销售;粮食收购;进出口代理;技术进出口;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;食品经营;货物进出口;建筑劳务分包;报关业务;城市建筑垃圾处置(清运) | 2020-12-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-12-03 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄埔大道西76号2904房(仅限办公用途) | 广州市天河区黄埔大道西76号2904房(仅限办公用途)(不可作厂房使用) | 2020-12-03 |
董事备案 | 罗仕珍,执行董事兼经理,选举,是;欧丽云,监事,选举,; | 罗仕珍,监事,选举,;王祖煌,执行董事兼经理,选举,是; | 2018-05-10 |
经理备案 | 罗仕珍(执行董事兼经理);欧丽云(监事); | 罗仕珍(监事);王祖煌(执行董事兼经理); | 2018-05-10 |
监事备案 | 罗仕珍(执行董事兼经理);欧丽云(监事); | 罗仕珍(监事);王祖煌(执行董事兼经理); | 2018-05-10 |
董事备案 | 罗仕珍(执行董事兼经理);欧丽云(监事); | 罗仕珍(监事);王祖煌(执行董事兼经理); | 2018-05-10 |
经理备案 | 罗仕珍,执行董事兼经理,选举,是;欧丽云,监事,选举,; | 罗仕珍,监事,选举,;王祖煌,执行董事兼经理,选举,是; | 2018-05-10 |
组织机构备案 | 罗仕珍(执行董事兼经理);欧丽云(监事); | 罗仕珍(监事);王祖煌(执行董事兼经理); | 2018-05-10 |
组织机构备案 | 罗仕珍,执行董事兼经理,选举,是;欧丽云,监事,选举,; | 罗仕珍,监事,选举,;王祖煌,执行董事兼经理,选举,是; | 2018-05-10 |
监事备案 | 罗仕珍,执行董事兼经理,选举,是;欧丽云,监事,选举,; | 罗仕珍,监事,选举,;王祖煌,执行董事兼经理,选举,是; | 2018-05-10 |
法定代表人变更 | 罗仕珍 | 王祖煌 | 2018-05-09 |
股东变更 | 罗仕珍;欧丽云; | 罗仕珍;王祖煌; | 2018-05-09 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-05-09 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄埔大道西76号2506房(仅限办公用途) | 广州市天河区黄埔大道西76号2904房(仅限办公用途) | 2017-12-27 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-27 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区华强路9号1710房(仅限办公用途) | 广州市天河区黄埔大道西76号2506房(仅限办公用途) | 2015-10-23 |
更多>>视频联播