变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 刘治金 | 郭锐 | 2021-08-25 |
董事备案 | 刘斐,彭毅,石磊,孙信章,王世宏,邢亚琴 | 刘斐,彭毅,石磊,王世宏,邢亚琴,古力群 | 2020-06-16 |
监事备案 | 黎焰辉,曾云,闫浩 | 曾云,闫浩,杨阳 | 2019-03-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-01-17 | |
具体经营项目申报 | 火力发电;冷气供应;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);热力生产和供应; | 冷气供应;热力生产和供应;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;火力发电;化工产品零售(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品) | 2019-01-17 |
组织机构备案 | 黎焰辉(监事);刘治金(经理);刘斐(董事);彭毅(董事);石磊(董事);王平(董事);王世宏(董事);邢亚琴(董事);曾云(监事);周支柱(董事长);闫浩(监事会主席); | 黎焰辉(监事);刘治金(经理);刘斐(董事长);彭毅(董事);石磊(董事);孙信章(董事);王世宏(董事);邢亚琴(董事);曾云(监事);闫浩(监事会主席); | 2018-09-21 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-21 |
董事备案 | 黎焰辉(监事);刘治金(经理);刘斐(董事);彭毅(董事);石磊(董事);王平(董事);王世宏(董事);邢亚琴(董事);曾云(监事);周支柱(董事长);闫浩(监事会主席); | 黎焰辉(监事);刘治金(经理);刘斐(董事长);彭毅(董事);石磊(董事);孙信章(董事);王世宏(董事);邢亚琴(董事);曾云(监事);闫浩(监事会主席); | 2018-09-21 |
法定代表人变更 | 周支柱 | 刘斐 | 2018-09-21 |
组织机构备案 | 黎焰辉,监事,选举,;刘治金,经理,选举,;刘斐,董事,选举,;彭毅,董事,选举,;石磊,董事,选举,;王世宏,董事,选举,;邢亚琴,董事,选举,;曾云,监事,选举,;钟英华,董事,选举,;周支柱,董事长,选举,是;闫浩,监事会主席,选举,; | 黎焰辉,监事,选举,;刘治金,经理,选举,;刘斐,董事,选举,;彭毅,董事,选举,;石磊,董事,选举,;王平,董事,委派,;王世宏,董事,选举,;邢亚琴,董事,选举,;曾云,监事,选举,;周支柱,董事长,选举,是;闫浩,监事会主席,选举,; | 2017-10-13 |
董事备案 | 黎焰辉,监事,选举,;刘治金,经理,选举,;刘斐,董事,选举,;彭毅,董事,选举,;石磊,董事,选举,;王世宏,董事,选举,;邢亚琴,董事,选举,;曾云,监事,选举,;钟英华,董事,选举,;周支柱,董事长,选举,是;闫浩,监事会主席,选举,; | 黎焰辉,监事,选举,;刘治金,经理,选举,;刘斐,董事,选举,;彭毅,董事,选举,;石磊,董事,选举,;王平,董事,委派,;王世宏,董事,选举,;邢亚琴,董事,选举,;曾云,监事,选举,;周支柱,董事长,选举,是;闫浩,监事会主席,选举,; | 2017-10-13 |
董事备案 | 黎焰辉(监事);刘治金(经理);刘斐(董事);彭毅(董事);石磊(董事);王世宏(董事);邢亚琴(董事);曾云(监事);钟英华(董事);周支柱(董事长);闫浩(监事会主席); | 黎焰辉(监事);刘治金(经理);刘斐(董事);彭毅(董事);石磊(董事);王平(董事);王世宏(董事);邢亚琴(董事);曾云(监事);周支柱(董事长);闫浩(监事会主席); | 2017-10-13 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-10-13 |
股东名称变更 | 广州开发区工业发展集团有限公司;协鑫南方智慧能源控股有限公司; | 广州高新区投资集团有限公司;协鑫南方智慧能源控股有限公司; | 2017-10-13 |
组织机构备案 | 黎焰辉(监事);刘治金(经理);刘斐(董事);彭毅(董事);石磊(董事);王世宏(董事);邢亚琴(董事);曾云(监事);钟英华(董事);周支柱(董事长);闫浩(监事会主席); | 黎焰辉(监事);刘治金(经理);刘斐(董事);彭毅(董事);石磊(董事);王平(董事);王世宏(董事);邢亚琴(董事);曾云(监事);周支柱(董事长);闫浩(监事会主席); | 2017-10-13 |
股东变更 | 广州开发区工业发展集团有限公司;协鑫南方智慧能源控股有限公司; | 广州高新区投资集团有限公司;协鑫南方智慧能源控股有限公司; | 2017-10-13 |
具体经营项目申报 | 冷气供应;热力生产和供应;火力发电; | 冷气供应;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);热力生产和供应;火力发电; | 2017-07-31 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-07-31 |
董事备案 | 李红,监事会主席,选举,;刘治金,经理,选举,;牛曙斌,董事,选举,;彭毅,董事,选举,;石磊,董事,选举,;王东,董事长,委派,是;魏伟,董事,选举,;邢亚琴,董事,选举,;曾云,监事,选举,;赵伟建,监事,选举,;钟英华,董事,选举,; | 黎焰辉,监事,选举,;刘治金,经理,选举,;刘斐,董事,选举,;彭毅,董事,选举,;石磊,董事,选举,;王世宏,董事,选举,;邢亚琴,董事,选举,;曾云,监事,选举,;钟英华,董事,选举,;周支柱,董事长,选举,是;闫浩,监事会主席,选举,; | 2017-06-14 |
法定代表人变更 | 王东 | 周支柱 | 2017-06-14 |
更多>>视频联播