变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
组织机构备案 | 谭炳林(执行董事兼经理);王穗卿(监事); | 罗玮(监事);王承翔(执行董事);肖葵(经理); | 2018-09-05 |
董事备案 | 谭炳林(执行董事兼经理);王穗卿(监事); | 罗玮(监事);王承翔(执行董事);肖葵(经理); | 2018-09-05 |
监事备案 | 谭炳林(执行董事兼经理);王穗卿(监事); | 罗玮(监事);王承翔(执行董事);肖葵(经理); | 2018-09-05 |
经理备案 | 谭炳林(执行董事兼经理);王穗卿(监事); | 罗玮(监事);王承翔(执行董事);肖葵(经理); | 2018-09-05 |
法定代表人变更 | 谭炳林 | 王承翔 | 2018-09-05 |
住所(经营场所)变更 | 广州市荔湾区花地大道中路51号五层8513房(仅作写字楼功能用) | 广州市黄埔区黄埔东路1078号2号楼(仅限办公用途) | 2017-11-17 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-11-17 |
组织机构备案 | 谭炳林(经理);王穗卿(监事);朱永强(执行董事); | 谭炳林(执行董事兼经理);王穗卿(监事); | 2017-11-16 |
董事备案 | 谭炳林,经理,聘用,是;王穗卿,监事,选举,;朱永强,执行董事,选举,; | 谭炳林,执行董事兼经理,聘用,是;王穗卿,监事,选举,; | 2017-11-16 |
董事备案 | 谭炳林(经理);王穗卿(监事);朱永强(执行董事); | 谭炳林(执行董事兼经理);王穗卿(监事); | 2017-11-16 |
营业期限变更 | 2009-12-15至2029-11-20 | 2009-12-15至 | 2017-11-16 |
组织机构备案 | 谭炳林,经理,聘用,是;王穗卿,监事,选举,;朱永强,执行董事,选举,; | 谭炳林,执行董事兼经理,聘用,是;王穗卿,监事,选举,; | 2017-11-16 |
组织机构备案 | 何少珍,监事,任命,;谭炳林,经理,聘用,是;朱永强,执行董事,选举,; | 谭炳林,经理,聘用,是;王穗卿,监事,选举,;朱永强,执行董事,选举,; | 2015-11-06 |
监事备案 | 何少珍,监事,任命,;谭炳林,经理,聘用,是;朱永强,执行董事,选举,; | 谭炳林,经理,聘用,是;王穗卿,监事,选举,;朱永强,执行董事,选举,; | 2015-11-06 |
更多>>视频联播