变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许宁 | 刘良波 | 2020-01-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹作芳 | 许宁 | 2019-03-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董珊珊 | 曹作芳 | 2017-11-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹作芳(负责人) | 2017-11-06 | |
其他事项备案 | 招商银行股份有限公司; | 招商银行股份有限公司; | 2017-11-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹作芳 | 董珊珊 | 2016-04-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市洪山区徐东大街18号武汉中商团结销品茂商业中心一楼 | 武汉市武昌区友谊大道396号福客茂K2-3栋 | 2014-07-09 |
更多>>视频联播