变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙凌 | 董珊珊 | 2023-08-17 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 刘明 | 孙凌 | 2021-05-18 |
联络员 | 王赛兰 | 郭南苓 | 2018-12-19 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 胡锴 | 刘明 | 2018-12-19 |
隶属企业(出资人) | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 2018-12-19 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 毛焰 | 胡锴 | 2016-01-06 |
更多>>视频联播