变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-09-07 | |
股东变更 | 林文香,谢一平,谭长鲜,陈玉东,刘俊,陈桂英,周维,吴训雄,唐兵,吴燕銮 | 谢一平,谭长鲜,陈玉东,林文香,刘俊,陈桂英,唐藕仙,吴训雄,唐兵,吴燕銮 | 2021-09-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-17 | |
股东变更 | 唐兵,陈桂英,吴燕銮,吴训雄,周维,林文标,谭长鲜,刘俊,谢一平,陈玉东,梁孝弟,林文香 | 谢一平,谭长鲜,陈玉东,林文香,刘俊,陈桂英,周维,吴训雄,唐兵,吴燕銮 | 2021-08-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-10-30 | |
注册资本(金)变更 | 6000万元(人民币) | 5400万元(人民币) | 2019-10-30 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-03 |
股东变更 | 陈桂英;陈玉东;梁孝弟;林文标;林文香;刘俊;谭长鲜;唐兵;吴训雄;吴燕銮;肖志忠;谢一平;赵武豪;周维; | 陈桂英;陈玉东;梁孝弟;林文标;林文香;刘俊;谭长鲜;唐兵;吴训雄;吴燕銮;谢一平;周维; | 2018-07-03 |
股东名称变更 | 陈桂英;陈玉东;梁孝弟;林文标;林文香;刘俊;谭长鲜;唐兵;吴训雄;吴燕銮;肖志忠;谢一平;赵武豪;周维; | 陈桂英;陈玉东;梁孝弟;林文标;林文香;刘俊;谭长鲜;唐兵;吴训雄;吴燕銮;谢一平;周维; | 2018-07-03 |
组织机构备案 | 林文香,执行董事,选举,是;吴训雄,经理,选举,;徐晓,监事,选举,; | 吴训雄,经理,选举,;徐晓,监事,选举,;周强德,执行董事,选举,是; | 2018-04-16 |
组织机构备案 | 林文香(执行董事);吴训雄(经理);徐晓(监事); | 吴训雄(经理);徐晓(监事);周强德(执行董事); | 2018-04-16 |
董事备案 | 林文香(执行董事);吴训雄(经理);徐晓(监事); | 陈桂英;陈玉东;梁孝弟;林文标;林文香(执行董事);刘俊;谭长鲜;唐兵;吴训雄(经理);吴燕銮;肖志忠;谢一平;徐晓(监事);赵武豪;周强德(执行董事);周维; | 2018-04-16 |
住所(经营场所)变更 | 广州市荔湾区沙洛村必漖围 | 广州市荔湾区沙洛下村700号自编之二号 | 2018-04-16 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-04-16 |
董事备案 | 林文香,执行董事,选举,是;吴训雄,经理,选举,;徐晓,监事,选举,; | 陈桂英,,,;陈玉东,,,;梁孝弟,,,;林文标,,,;林文香,执行董事,选举,;刘俊,,,;谭长鲜,,,;唐兵,,,;吴训雄,经理,选举,;吴燕銮,,,;肖志忠,,,;谢一平,,,;徐晓,监事,选举,;赵武豪,,,;周强德,执行董事,选举,是;周维,,,; | 2018-04-16 |
法定代表人变更 | 林文香 | 周强德 | 2018-04-16 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-11-09 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2015-12-28 |
组织机构备案 | 吴训雄,经理,选举,;吴训宗,执行董事,选举,是;徐晓,监事,选举,; | 林文香,执行董事,选举,是;吴训雄,经理,选举,;徐晓,监事,选举,; | 2014-12-12 |
法定代表人变更 | 吴训宗 | 林文香 | 2014-12-12 |
更多>>视频联播