变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-09-01 | |
注册资本(金)变更 | 3000万元(人民币) | 5000万元(人民币) | 2021-09-01 |
具体经营项目申报 | 工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子测量仪器制造;专用设备修理;工业自动控制系统装置制造;电子专用设备制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售 | 工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子测量仪器制造;专用设备修理;工业自动控制系统装置制造;电子专用设备制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;船用配套设备制造;海洋环境监测与探测装备制造;通信设备制造;卫星移动通信终端制造;通信传输设备专业修理;通信设备销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;船舶自动化、检测、监控系统制造;专业设计服务; | 2021-06-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-06-17 | |
具体经营项目申报 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子测量仪器制造;专用设备修理; | 工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子测量仪器制造;专用设备修理;工业自动控制系统装置制造;电子专用设备制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售; | 2020-10-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-10-22 | |
经理备案 | 周天 | 陈公昌 | 2020-10-22 |
经理备案 | 周天 | 2019-05-30 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼二层 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号自编60号2-7层自编5层全层单元 | 2018-07-11 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-04-10 |
具体经营项目申报 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子测量仪器制造; | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子测量仪器制造;专用设备修理; | 2018-04-10 |
董事备案 | 黄敦鹏,董事长,委派,是;黄跃珍,董事,委派,;芦苏建,监事,委派,;杨海洲,董事,委派,;曾昕,董事,选举,;祝立新,董事,选举,; | 白云,董事,选举,;黄敦鹏,董事长,委派,是;芦苏建,监事,委派,;欧楚勤,董事,选举,;曾昕,董事,选举,;赵倩,董事,选举,; | 2018-04-09 |
组织机构备案 | 黄敦鹏,董事长,委派,是;黄跃珍,董事,委派,;芦苏建,监事,委派,;杨海洲,董事,委派,;曾昕,董事,选举,;祝立新,董事,选举,; | 白云,董事,选举,;黄敦鹏,董事长,委派,是;芦苏建,监事,委派,;欧楚勤,董事,选举,;曾昕,董事,选举,;赵倩,董事,选举,; | 2018-04-09 |
董事备案 | 黄敦鹏(董事长);黄跃珍(董事);芦苏建(监事);杨海洲(董事);曾昕(董事);祝立新(董事); | 白云(董事);黄敦鹏(董事长);芦苏建(监事);欧楚勤(董事);曾昕(董事);赵倩(董事); | 2018-04-09 |
组织机构备案 | 黄敦鹏(董事长);黄跃珍(董事);芦苏建(监事);杨海洲(董事);曾昕(董事);祝立新(董事); | 白云(董事);黄敦鹏(董事长);芦苏建(监事);欧楚勤(董事);曾昕(董事);赵倩(董事); | 2018-04-09 |
组织机构备案 | 黄敦鹏,董事长,委派,是;黄跃珍,董事,委派,;芦苏建,监事,委派,;王俊,董事,委派,;杨海洲,董事,委派,;赵友永,董事,委派,; | 黄敦鹏,董事长,委派,是;黄跃珍,董事,委派,;芦苏建,监事,委派,;杨海洲,董事,委派,;曾昕,董事,选举,;祝立新,董事,选举,; | 2017-08-03 |
董事备案 | 黄敦鹏,董事长,委派,是;黄跃珍,董事,委派,;芦苏建,监事,委派,;王俊,董事,委派,;杨海洲,董事,委派,;赵友永,董事,委派,; | 黄敦鹏,董事长,委派,是;黄跃珍,董事,委派,;芦苏建,监事,委派,;杨海洲,董事,委派,;曾昕,董事,选举,;祝立新,董事,选举,; | 2017-08-03 |
资金数额变更 | 1000.0000(单位:万元) | 3000.0000(单位:万元) | 2017-05-11 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-05-11 |
组织机构备案 | 黄敦鹏,董事,委派,;芦苏建,监事,委派,;王俊,董事长,委派,是;熊斌,董事,委派,;杨海洲,董事,委派,;赵友永,董事,委派,; | 黄敦鹏,董事长,委派,是;黄跃珍,董事,委派,;芦苏建,监事,委派,;王俊,董事,委派,;杨海洲,董事,委派,;赵友永,董事,委派,; | 2015-09-08 |
更多>>视频联播