变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-04-02 | |
监事备案 | 李勇 | 梁惠英 | 2022-04-02 |
股东变更 | 广州市九悦行馆投资管理有限公司 | 广州华凡产业投资有限公司 | 2022-04-02 |
法定代表人变更 | 陈苏 | 刘爱云 | 2022-04-02 |
经理备案 | 陈苏 | 刘爱云 | 2022-04-02 |
董事备案 | 陈苏 | 刘爱云 | 2022-04-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-03-02 | |
一照多址经营场所备案 | 广州市黄埔区山境北一街4号113铺 | 2022-03-02 | |
法定代表人变更 | 姚辉 | 陈苏 | 2020-04-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-02 | |
经理备案 | 姚辉 | 陈苏 | 2020-04-02 |
董事备案 | 姚辉 | 陈苏 | 2020-04-02 |
股东变更 | 佛山九号行馆酒店管理有限公司; | 广州市九悦行馆投资管理有限公司; | 2018-07-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2018-07-23 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-23 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2015-12-10 |
股东变更 | 佛山九号行馆酒店管理有限公司; | 佛山九号行馆酒店管理有限公司; | 2015-12-10 |
组织机构备案 | 李勇,执行董事兼经理,选举,是;姚辉,监事,选举,; | 李勇,监事,选举,;姚辉,执行董事兼经理,选举,是; | 2014-08-07 |
董事备案 | 李勇,执行董事兼经理,选举,是;姚辉,监事,选举,; | 李勇,监事,选举,;姚辉,执行董事兼经理,选举,是; | 2014-08-07 |
法定代表人变更 | 李勇 | 姚辉 | 2014-08-07 |
更多>>视频联播