变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 许益民 | 翟剑龙,翟剑龙 | 2019-09-03 |
隶属企业变更 | 企业名称:广东合富房地产置业有限公司注册号/统一社会信用代码:440000400013025 | 企业名称:广东合富房地产置业有限公司注册号/统一社会信用代码:914400006174154099 | 2019-09-03 |
负责人变更 | 李莉萍 | 许益民 | 2019-03-19 |
负责人变更 | 冯依敏 | 李莉萍 | 2017-11-22 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-09-01 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-05-14 |
具体经营项目申报 | 房地产中介服务。 | 房地产中介服务; | 2014-05-14 |
更多>>视频联播