变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-01-13 | |
经营范围 | 中餐服务(仅限分支机构经营);西餐服务(仅限分支机构经营);自助餐服务(仅限分支机构经营);日式餐、料理服务(仅限分支机构经营);酒吧服务(仅限分支机构经营);酒店住宿服务(旅业)(仅限分支机构经营);美容服务(仅限分支机构经营);理发服务(仅限分支机构经营);保健按摩(仅限分支机构经营);糕点、面包零售(仅限分支机构经营);烟草制品零售(仅限分支机构经营);酒类零售(仅限分支机构经营);营业性文艺表演(仅限分支机构经营);劳务派遣服务(仅限分支机构经营);专业停车场服务(仅限分支机构经营);茶馆服务(仅限分支机构经营);游泳馆(仅限分支机构经营);歌舞厅娱乐活动(仅限分支机构经营);房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);室内装饰、设计;酒店管理;洗染服务;汽车租赁;百货零售(食品零售除外);技术进出口;会议及展览服务;票务服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);棋牌服务;健身服务; | 非居住房地产租赁;住房租赁;房地产经纪;物业管理;酒店管理;洗染服务;汽车租赁;日用百货销售;日用品销售;会议及展览服务;票务代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网销售(除销售需要许可的商品);棋牌室服务;健身休闲活动;养生保健服务(非医疗)(仅限分支机构经营);中医养生保健服务(非医疗)(仅限分支机构经营);停车场服务(仅限分支机构经营);食品经营(仅销售预包装食品)(仅限分支机构经营);居民日常生活服务(仅限分支机构经营);单用途商业预付卡代理销售(仅限分支机构经营);母婴生活护理(不含医疗服务)(仅限分支机构经营);机械设备租赁(仅限分支机构经营);办公设备租赁服务(仅限分支机构经营);集中式快速充电站(仅限分支机构经营);电动汽车充电基础设施运营(仅限分支机构经营);房地产开发经营;住宅室内装饰装修;技术进出口;餐饮服务(仅限分支机构经营);住宿服务(仅限分支机构经营);美容服务(仅限分支机构经营);理发服务(仅限分支机构经营);烟草制品零售(仅限分支机构经营);酒类经营(仅限分支机构经营);营业性演出(仅限分支机构经营);歌舞娱乐活动(仅限分支机构经营);高危险性体育运动(游泳)(仅限分支机构经营);食品经营(仅限分支机构经营);食品经营(销售散装食品)(仅限分支机构经营) | 2022-01-13 |
住所(经营场所)变更 | 广州市增城区新塘镇东街道居委会沿江大道18号101房 | 广州市增城区新塘镇沿江大道18号自编之一 | 2022-01-13 |
董事备案 | 何军,宋扬,袁俊 | 宋扬,袁俊,郑勇宾 | 2020-10-27 |
监事备案 | 陆临(监事);潘志华(董事);宋扬(董事);袁俊(董事长兼经理); | 何碧莹(监事);何军(董事);宋扬(董事);袁俊(董事长兼经理); | 2018-08-22 |
董事备案 | 陆临(监事);潘志华(董事);宋扬(董事);袁俊(董事长兼经理); | 何碧莹(监事);何军(董事);宋扬(董事);袁俊(董事长兼经理); | 2018-08-22 |
组织机构备案 | 陆临(监事);潘志华(董事);宋扬(董事);袁俊(董事长兼经理); | 何碧莹(监事);何军(董事);宋扬(董事);袁俊(董事长兼经理); | 2018-08-22 |
董事备案 | 刘颖川(董事长兼经理);陆临(监事);潘志华(董事);宋扬(董事); | 陆临(监事);潘志华(董事);宋扬(董事);袁俊(董事长兼经理); | 2018-03-23 |
经理备案 | 刘颖川,董事长兼经理,任命,是;陆临,监事,任命,;潘志华,董事,任命,;宋扬,董事,任命,; | 陆临,监事,任命,;潘志华,董事,任命,;宋扬,董事,任命,;袁俊,董事长兼经理,任命,是; | 2018-03-23 |
法定代表人变更 | 刘颖川 | 袁俊 | 2018-03-23 |
经理备案 | 刘颖川(董事长兼经理);陆临(监事);潘志华(董事);宋扬(董事); | 陆临(监事);潘志华(董事);宋扬(董事);袁俊(董事长兼经理); | 2018-03-23 |
组织机构备案 | 刘颖川(董事长兼经理);陆临(监事);潘志华(董事);宋扬(董事); | 陆临(监事);潘志华(董事);宋扬(董事);袁俊(董事长兼经理); | 2018-03-23 |
董事备案 | 刘颖川,董事长兼经理,任命,是;陆临,监事,任命,;潘志华,董事,任命,;宋扬,董事,任命,; | 陆临,监事,任命,;潘志华,董事,任命,;宋扬,董事,任命,;袁俊,董事长兼经理,任命,是; | 2018-03-23 |
组织机构备案 | 刘颖川,董事长兼经理,任命,是;陆临,监事,任命,;潘志华,董事,任命,;宋扬,董事,任命,; | 陆临,监事,任命,;潘志华,董事,任命,;宋扬,董事,任命,;袁俊,董事长兼经理,任命,是; | 2018-03-23 |
住所(经营场所)变更 | 广州市增城新塘镇沿江大道18号101房(临时经营场所使用证明有效期至2017年10月10日) | 广州市增城区新塘镇东街道居委会沿江大道18号101房 | 2017-10-16 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-10-16 |
营业期限变更 | 2010-01-18至2017-10-10 | 2010-01-18至 | 2017-10-12 |
组织机构备案 | 廖模琼,董事,任命,;刘颖川,董事兼经理,任命,是;陆临,监事,任命,;罗北生,董事长,任命,;宋扬,董事,任命,;于巍,董事,任命,; | 刘颖川,董事长兼经理,任命,是;陆临,监事,任命,;潘志华,董事,任命,;宋扬,董事,任命,; | 2017-10-12 |
董事备案 | 廖模琼,董事,任命,;刘颖川,董事兼经理,任命,是;陆临,监事,任命,;罗北生,董事长,任命,;宋扬,董事,任命,;于巍,董事,任命,; | 刘颖川,董事长兼经理,任命,是;陆临,监事,任命,;潘志华,董事,任命,;宋扬,董事,任命,; | 2017-10-12 |
监事备案 | 付俊,董事,任命,;何思蓉,董事兼经理,委派,;刘慧妍,监事,任命,;宋广菊,董事,委派,;余英,董事长,委派,是;朱铭新,董事,委派,; | 廖模琼,董事,任命,;刘颖川,董事兼经理,任命,是;陆临,监事,任命,;罗北生,董事长,任命,;宋扬,董事,任命,;于巍,董事,任命,; | 2017-05-26 |
更多>>视频联播