变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郑璐(董事)、宋绍曾(董事长)、吕东(监事)、叶三见(董事)、陈祖哲(总经理) | 吕东(监事)、陈祖哲(执行董事兼总经理) | 2020-07-31 |
章程备案 | 2020-07-31 | ||
章程备案 | 2019-12-30 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中国普天信息产业股份有限公司:100%; | 中国普天信息产业集团有限公司:100%; | 2019-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郑璐(董事)、宋绍曾(董事长)、吕东(监事)、杜新华(总经理)、叶三见(董事) | 陈祖哲(总经理)、郑璐(董事)、宋绍曾(董事长)、吕东(监事)、叶三见(董事) | 2018-04-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋绍曾 | 陈祖哲 | 2018-04-09 |
章程备案 | 2018-04-09 | ||
章程备案 | 2017-06-07 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 宋绍曾(董事长)、王锋(董事)、李林臻(董事)、吕东(监事)、杜新华(总经理) | 郑璐(董事)、宋绍曾(董事长)、吕东(监事)、杜新华(总经理)、叶三见(董事) | 2017-04-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 宋绍曾,李林臻,朱洪臣,陈若潍,吕东,杨文祥,郑力云,杜新华 | 宋绍曾,王锋,李林臻,吕东 | 2016-08-12 |
更多>>视频联播