变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 田玉明 | 周军 | 2018-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周军(监事)、钟胜星(监事)、田玉明(执行董事兼总经理) | 杨旭东(监事)、周军(执行董事兼总经理)、钟胜星(监事) | 2018-06-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉武铁多元经营投资集团公司:100%; | 武汉铁路中力集团有限公司:100%; | 2017-01-12 |
章程备案 | 2017-01-12 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈金明 | 田玉明 | 2016-09-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周军、钟胜星、陈金明 | 周军、钟胜星、田玉明 | 2016-09-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 证件号码:420204195912044653姓名:龙震霆职务:监事;证件号码:422302660113033姓名:陈金明职务:执行董事/总经理; | 证件号码:420102197003230652姓名:周军职务:监事;证件号码:420106196302264458姓名:钟胜星职务:监事;证件号码:422302660113033姓名:陈金明职务:执行董事/总经理; | 2014-11-19 |
更多>>视频联播