变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
具体经营项目申报 | 电影放映;预包装食品零售;广告业;工艺品批发;工艺美术品零售;场地租赁(不含仓储); | 广告业;场地租赁(不含仓储);大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);企业管理咨询服务;企业形象策划服务;企业信用咨询服务;预包装食品零售;电影和影视节目发行 | 2019-02-27 |
董事备案 | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,;张晶,董事,委派,; | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;何孟隽,监事,委派,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;严文明,董事,委派,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,;张晶,董事,委派,; | 2017-12-01 |
组织机构备案 | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,;张晶,董事,委派,; | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;何孟隽,监事,委派,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;严文明,董事,委派,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,;张晶,董事,委派,; | 2017-12-01 |
组织机构备案 | 陈维群(董事);邓翅翔(董事长);葛疏敏(董事);何孟隽(监事);沈滨(董事);沈虎荣(监事);易荔(董事);印钢(董事);张慧艳(监事);张晶(董事); | 陈维群(董事);邓翅翔(董事长);何孟隽(监事);沈滨(董事);沈虎荣(监事);严文明(董事);易荔(董事);印钢(董事);张慧艳(监事);张晶(董事); | 2017-12-01 |
董事备案 | 陈维群(董事);邓翅翔(董事长);葛疏敏(董事);何孟隽(监事);沈滨(董事);沈虎荣(监事);易荔(董事);印钢(董事);张慧艳(监事);张晶(董事); | 陈维群(董事);邓翅翔(董事长);何孟隽(监事);沈滨(董事);沈虎荣(监事);严文明(董事);易荔(董事);印钢(董事);张慧艳(监事);张晶(董事); | 2017-12-01 |
组织机构备案 | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;梁嘉恒,董事,聘用,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,; | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,;张晶,董事,委派,; | 2016-06-16 |
董事备案 | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;梁嘉恒,董事,聘用,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,; | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,;张晶,董事,委派,; | 2016-06-16 |
董事备案 | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;梁嘉恒,董事,聘用,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;邢惠斌,董事,聘用,;印钢,其他人员,,;张慧艳,监事,委派,; | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;梁嘉恒,董事,聘用,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,; | 2016-03-17 |
组织机构备案 | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;梁嘉恒,董事,聘用,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;邢惠斌,董事,聘用,;印钢,其他人员,,;张慧艳,监事,委派,; | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;梁嘉恒,董事,聘用,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;易荔,董事,选举,;印钢,董事,选举,;张慧艳,监事,委派,; | 2016-03-17 |
组织机构备案 | 陈维群,董事,聘用,;葛疏敏,董事,聘用,;李淑贞,监事,聘用,;梁嘉恒,董事,聘用,;沙汉强,董事长,选举,是;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;邢惠斌,董事,聘用,;印刚,其他人员,,;张伟康,监事,聘用,; | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;梁嘉恒,董事,聘用,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;邢惠斌,董事,聘用,;印钢,其他人员,,;张慧艳,监事,委派,; | 2015-08-24 |
董事备案 | 陈维群,董事,聘用,;葛疏敏,董事,聘用,;李淑贞,监事,聘用,;梁嘉恒,董事,聘用,;沙汉强,董事长,选举,是;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;邢惠斌,董事,聘用,;印刚,其他人员,,;张伟康,监事,聘用,; | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;梁嘉恒,董事,聘用,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;邢惠斌,董事,聘用,;印钢,其他人员,,;张慧艳,监事,委派,; | 2015-08-24 |
监事备案 | 陈维群,董事,聘用,;葛疏敏,董事,聘用,;李淑贞,监事,聘用,;梁嘉恒,董事,聘用,;沙汉强,董事长,选举,是;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;邢惠斌,董事,聘用,;印刚,其他人员,,;张伟康,监事,聘用,; | 陈维群,董事,聘用,;邓翅翔,董事长,选举,是;葛疏敏,董事,聘用,;何孟隽,监事,委派,;梁嘉恒,董事,聘用,;沈滨,董事,聘用,;沈虎荣,监事,聘用,;邢惠斌,董事,聘用,;印钢,其他人员,,;张慧艳,监事,委派,; | 2015-08-24 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2015-08-24 |
法定代表人变更 | 沙汉强 | 邓翅翔 | 2015-08-24 |
更多>>视频联播