变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张伟波郭增宏欧阳森秋何国林吴晓光 | 郭增宏张伟波何国林欧阳森秋黄志杰 | 2021-09-24 |
法定代表人变更 | 吴光胜 | 沈志华 | 2021-09-24 |
章程备案 | 无 | 2021-09-02 | 2021-09-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李承刚代燕吴光胜刘定国胡谋唐安张博 | 骆睿代燕唐安张博李承刚刘定国胡谋 | 2021-09-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 沈志华 | 2021-09-24 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 代燕吴光胜诸志超刘定国张博胡谋唐安 | 张博吴光胜代燕李承刚唐安刘定国胡谋 | 2021-06-07 |
章程修正案备案 | 无 | ;2021-01-20 | 2021-02-08 |
地址变更 | 河北省保定市安新县新旅游路北侧7号别墅 | 河北省保定市安新县旅游东路67号B3305 | 2021-02-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢维信潘忠祥吴光胜张沈卫诸志超张玉川曹健 | 胡谋唐安代燕张博诸志超吴光胜刘定国 | 2020-09-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 路威余勇汤琪吴晓光刘琳 | 吴晓光何国林欧阳森秋张伟波郭增宏 | 2020-09-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐健吴光胜张沈卫谢维信潘忠祥张玉川曹健 | 潘忠祥曹健张玉川诸志超张沈卫吴光胜谢维信 | 2020-06-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 余勇路威汤琪刘琳李晓丛 | 余勇刘琳路威吴晓光汤琪 | 2020-06-08 |
联络员备案 | 黄书华***备案手机:*** | 张吉星***备案手机:*** | 2019-06-05 |
章程修正案备案 | 无 | ;2019-05-21 | 2019-06-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴光胜谢维信张沈卫赵术开张玉川潘忠祥宋晏曹健 | 张沈卫张玉川潘忠祥徐健谢维信曹健吴光胜 | 2019-06-05 |
注册资本变更 | 75736.8462万人民币 | 76619.936200万人民币 | 2017-12-22 |
经营范围变更 | 电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售;软件产品研发、销售及维护服务;卫星通信技术、网络技术的技术研发;货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售;软件产品研发、销售及维护服务;卫星通信技术、网络技术的技术研发;货物和技术的进出口业务;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-12-22 |
地址变更 | 河北省保定市安新县新旅游路北侧7号别墅 | 河北省保定市安新县新旅游路北侧7号别墅 | 2017-12-22 |
地址变更 | 保定市新市区盛兴西路1369号 | 河北省保定市安新县新旅游路北侧7号别墅 | 2017-12-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 季长彬余勇陈同乐汤琪 | 余勇汤琪路威刘琳 | 2017-05-08 |
更多>>视频联播