变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯垚标、张永朝 | 冯垚标、郭保印 | 2023-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张永朝 | 郭保印 | 2023-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹芳 | 张永朝 | 2022-05-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹芳、冯垚标 | 冯垚标、张永朝 | 2022-05-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹芳、都海宽 | 曹芳、冯垚标 | 2022-04-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孟勇 | 曹芳 | 2020-02-27 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 长期 | 2020-02-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈剑、陈建业、李克峰、孟勇 | 曹芳、都海宽 | 2020-02-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-02-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 于艳春 | 孟勇 | 2018-09-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈剑、陈建业、李克峰、于艳春 | 陈剑、陈建业、李克峰、孟勇 | 2018-09-30 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 三门峡市甘棠路北段建业森林半岛21号商铺二层 | 三门峡市湖滨区黄河路北十街坊建业壹号城邦1号楼1层01号商铺 | 2014-03-05 |
更多>>视频联播