变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
清算组备案 | 无 | 负责人:李凯涛;成员:陈鹤阳; | 2017-12-21 |
联络员备案 | 李凯涛***备案手机:*** | 戴俊萍***备案手机:*** | 2016-07-11 |
联络员备案 | 王力***备案手机:*** | 李凯涛***备案手机:*** | 2016-06-06 |
联络员备案 | 备案手机: | 王力***备案手机:*** | 2016-05-26 |
经营范围变更 | 煤炭零售、矿产品、建材、煤灰、煤渣销售。(国家法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定须经审批而未获审批前不得经营,有效期至2015年7月16日) | 煤炭零售、矿产品、建材、煤灰、煤渣销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-07-16 |
更多>>视频联播