变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:倪越刚;证件号码:******************;职位:监事;姓名:卢邦义;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周征南;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姚建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐金发;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李霞萍;证件号码:******************;职位:监事;姓名:梁永明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:贡晗;证件号码:******************;职位:董事;姓名:阮伟祥;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:阮兴祥;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:陈显明;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:倪越刚;证件号码:******************;职位:监事;姓名:卢邦义;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周征南;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姚建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐金发;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李霞萍;证件号码:******************;职位:监事;姓名:贡晗;证件号码:******************;职位:董事;姓名:赵刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:阮伟祥;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:阮兴祥;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:陈显明;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-03-16 |
高级管理人员备案 | 姓名:倪越刚;证件号码:******************;职位:监事姓名:全泽;证件号码:******************;职位:董事姓名:周征南;证件号码:******************;职位:董事姓名:姚建芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:徐金发;证件号码:******************;职位:董事姓名:杨辉;证件号码:******************;职位:监事姓名:梁永明;证件号码:******************;职位:董事姓名:罗斌;证件号码:******************;职位:董事姓名:贡晗;证件号码:******************;职位:董事姓名:阮伟祥;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理姓名:阮兴祥;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:阮小云;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:倪越刚;证件号码:******************;职位:监事姓名:卢邦义;证件号码:******************;职位:董事姓名:周征南;证件号码:******************;职位:董事姓名:姚建芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事姓名:徐金发;证件号码:******************;职位:董事姓名:李霞萍;证件号码:******************;职位:监事姓名:梁永明;证件号码:******************;职位:董事姓名:贡晗;证件号码:******************;职位:董事姓名:阮伟祥;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理姓名:阮兴祥;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:陈显明;证件号码:******************;职位:董事 | 2019-05-14 |
高级管理人员备案 | 姓名:倪越刚;证件号码:******************;职位:监事姓名:全泽;证件号码:******************;职位:董事姓名:周征南;证件号码:******************;职位:董事姓名:姚建芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:徐亚林;证件号码:E*******;职位:董事姓名:徐金发;证件号码:******************;职位:董事姓名:杨辉;证件号码:******************;职位:监事姓名:梁永明;证件号码:******************;职位:董事姓名:罗斌;证件号码:******************;职位:董事姓名:阮伟祥;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理姓名:阮兴祥;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:阮小云;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:倪越刚;证件号码:******************;职位:监事姓名:全泽;证件号码:******************;职位:董事姓名:周征南;证件号码:******************;职位:董事姓名:姚建芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:徐金发;证件号码:******************;职位:董事姓名:杨辉;证件号码:******************;职位:监事姓名:梁永明;证件号码:******************;职位:董事姓名:罗斌;证件号码:******************;职位:董事姓名:贡晗;证件号码:******************;职位:董事姓名:阮伟祥;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理姓名:阮兴祥;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:阮小云;证件号码:******************;职位:监事 | 2018-09-30 |
住所变更 | 浙江省绍兴市上虞区道墟镇 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路*号 | 2017-06-02 |
高级管理人员备案 | 阮伟祥,阮兴祥,项志峰,梁永明,阮小云,王勇,倪越刚,周勤业,全泽,罗斌,孙笑侠,徐亚林 | 阮伟祥,阮兴祥,姚建芳,梁永明,阮小云,杨辉,倪越刚,周征南,全泽,罗斌,徐金发,徐亚林 | 2016-05-05 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330000000013705组织机构代码证:704202137 | 统一社会信用代码:91330000704202137E | 2016-05-05 |
实收资本变更 | 162666.593 | 325333.186 | 2015-07-20 |
注册资本(金)变更 | ******.*** | ******.*** | 2015-07-20 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****;百分比:*.****%;法人性质:企业法人企业名称:无限售条件流通股;出资额:******.***;百分比:**.****%;法人性质:企业法人 | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:*****;百分比:*.****%;法人性质:企业法人企业名称:无限售条件流通股;出资额:******.***;百分比:**.****%;法人性质:企业法人 | 2015-07-20 |
高级管理人员备案 | 姓名:罗斌;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:倪越刚;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:全泽;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:阮伟祥;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长兼总经理姓名:阮伟祥;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:阮小云;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:阮兴祥;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:孙笑侠;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:王勇;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:吴仲时;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:项志峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:徐亚林;证件名称:;证件号码:E*******;性别:男性;职务:董事姓名:周勤业;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事 | 姓名:梁永明;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:罗斌;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:倪越刚;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:全泽;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:阮伟祥;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长兼总经理姓名:阮小云;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:阮兴祥;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:孙笑侠;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:王勇;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:项志峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:徐亚林;证件名称:;证件号码:E*******;性别:男性;职务:董事姓名:周勤业;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事 | 2015-04-24 |
注册资本(金)变更 | ******.*** | ******.*** | 2015-04-24 |
实收资本变更 | 152786.593 | 162666.593 | 2015-04-24 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:******.***;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****;百分比:*.****%;法人性质:企业法人企业名称:无限售条件流通股;出资额:******.***;百分比:**.****%;法人性质:企业法人 | 2015-04-24 |
注册资本(金)变更 | ******.*** | ******.*** | 2014-09-24 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:******.***;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:******.***;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 2014-09-24 |
住所变更 | 住所:浙江省上虞市道墟镇;邮政编码:******;电话:****-*******;住所所在行政区划:上虞市 | 住所:浙江省绍兴市上虞区道墟镇;邮政编码:******;电话:****-*******;住所所在行政区划:上虞市 | 2014-07-09 |
实收资本变更 | 151586.593 | 152786.593 | 2014-04-09 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:******.***;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:******.***;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 2014-04-09 |
注册资本(金)变更 | ******.*** | ******.*** | 2014-04-09 |
更多>>视频联播