变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:付海鹏;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:徐航芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曾俭华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李生校;证件号码:******************;职位:董事;姓名:江有归;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:王坚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:葛劲夫;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡荥;证件号码:******************;职位:监事;姓名:赏冠军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:赵林中;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:陈黎伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:骆丹君;证件号码:*****************x;职位:监事;姓名:高静;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王燕;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:叶立群;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:叶立群;证件号码:******************;职位:上市公司董事会秘书;姓名:周伯煌;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周鸿勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张国荣;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐航芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王剑伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王坚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王燕;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:王芳;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:蔡荥;证件号码:******************;职位:监事;姓名:赏冠军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:赵林中;证件号码:******************;职位:董事;姓名:车柯;证件号码:******************;职位:经理;姓名:金剑军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金双双;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈黎伟;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:骆丹君;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:龚文华;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:龚文华;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:汪涛;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2024-08-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵林中 | 车柯 | 2024-08-08 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 浙江富润股份有限公司 | 浙江富润数字科技股份有限公司 | 2020-10-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:付海鹏;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:徐航芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:江有归;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:王坚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程惠芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:舒中胜;证件号码:******************;职位:董事;姓名:葛劲夫;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡育清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:赏冠军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:赵林中;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:陈黎伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:骆丹君;证件号码:*****************x;职位:监事;姓名:高静;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:付海鹏;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:徐航芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曾俭华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李生校;证件号码:******************;职位:董事;姓名:江有归;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:王坚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:葛劲夫;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡荥;证件号码:******************;职位:监事;姓名:赏冠军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:赵林中;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:陈黎伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:骆丹君;证件号码:*****************x;职位:监事;姓名:高静;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-07-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道苎萝东路**号 | 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道东祥路**号富润屋 | 2018-05-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 交通基础设施及热电工程的投资开发,旅游服务(不含旅行社),针纺织品、服装的制造加工、印染;针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售;机械设备安装维修;仓储,经济信息服务。 | 信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务,数据处理服务及产品销售,计算机软硬件开发,经营增值电信业务(凭许可证经营),针纺织品、服装的制造、加工,仓储,物业管理,经济信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-01-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:总经理姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:卢伯军;证件号码:******************;职位:董事姓名:徐航芳;证件号码:******************;职位:监事姓名:王坚;证件号码:******************;职位:董事姓名:程惠芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:章凤仙;证件号码:******************;职位:董事姓名:童宏怀;证件号码:******************;职位:董事姓名:蔡育清;证件号码:******************;职位:监事姓名:赏冠军;证件号码:******************;职位:监事姓名:赵林中;证件号码:******************;职位:董事长姓名:赵育;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈黎伟;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:骆丹君;证件号码:*****************x;职位:监事姓名:高静;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:付海鹏;证件号码:******************;职位:董事姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:总经理姓名:傅国柱;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:徐航芳;证件号码:******************;职位:监事姓名:江有归;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:王坚;证件号码:******************;职位:董事姓名:程惠芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:舒中胜;证件号码:******************;职位:董事姓名:葛劲夫;证件号码:******************;职位:董事姓名:蔡育清;证件号码:******************;职位:监事姓名:赏冠军;证件号码:******************;职位:监事姓名:赵林中;证件号码:******************;职位:董事长姓名:陈黎伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:骆丹君;证件号码:*****************x;职位:监事姓名:高静;证件号码:******************;职位:监事 | 2017-06-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:无限售条件流通股;出资额:*****.******万;百分比:**.****%; | 姓名:无限售条件流通股;出资额:*****.******万;百分比:**.****%;姓名:有限售条件流通股;出资额:*****.******万;百分比:**.****%; | 2017-02-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | *****.****** | *****.****** | 2017-02-27 |
其他事项备案 | 注册号:330000000066430组织机构代码证:609700859 | 统一社会信用代码:91330000609700859G | 2016-09-28 |
实收资本变更 | 27431.7732 | 0 | 2015-07-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | *****.**** | *****.**** | 2015-07-28 |
实收资本变更 | 18287.8488 | 27431.7732 | 2014-08-01 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | *****.**** | *****.**** | 2014-08-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:蔡育清;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:陈建设;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:陈黎伟;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:高静;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:郭晓映;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:卢伯军;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:骆丹君;证件名称:;证件号码:*****************x;性别:女性;职务:监事姓名:赏冠军;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:童宏怀;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:王燕;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:徐航芳;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:章凤仙;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:赵林中;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长 | 姓名:蔡育清;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:陈黎伟;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:程惠芳;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:傅国柱;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:傅国柱;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:总经理姓名:高静;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:卢伯军;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:骆丹君;证件名称:;证件号码:*****************x;性别:女性;职务:监事姓名:赏冠军;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:童宏怀;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:王坚;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:徐航芳;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:章凤仙;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:赵林中;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:赵育;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事 | 2014-08-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.****;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.****;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 2014-08-01 |
更多>>视频联播