变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 来文青董事;李路董事;李泽宇董事;牛殿峰监事会主席;潘秀宝董事长;石志忠董事;田桂申监事;杨胜利监事;张成松董事,经理;张磊董事;张中青董事;郑孙潮董事 | 来文青董事;李路董事;李泽宇董事;毛光辉董事,总经理;牛殿峰监事会主席;石志忠董事;田桂申监事;杨胜利监事;张成松董事长;张磊董事;张中青董事;郑孙潮董事 | 2022-05-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 潘秀宝(董事长) | 张成松(董事长) | 2022-05-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 来文青董事;刘凤学董事;潘秀宝董事长;石志忠董事;田桂申监事;王韬监事会主席;杨胜利监事;张成松董事,经理 | 来文青董事;李路董事;李泽宇董事;牛殿峰监事会主席;潘秀宝董事长;石志忠董事;田桂申监事;杨胜利监事;张成松董事,经理;张磊董事;张中青董事;郑孙潮董事 | 2022-03-10 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 967940.894438 | 1357793.374726 | 2022-03-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国家电网有限公司出资967940.894438万 | 国家电网有限公司出资1357793.374726万 | 2022-03-10 |
章程备案 | 提交新版公司章程 | 2022-03-10 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:电力供应;电力工程施工;电气安装;电力设备运行维护;工程和技术研究和实验发展;质检技术服务;工程技术与设计服务;综合能源服务;软件开发;信息运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;电力新技术开发、科研、培训、咨询;电力职业人才开发评价;电机电器销售;房地产开发、自有房屋租赁;餐饮服务。 | 许可经营项目:电力供应;电力工程施工;电气安装;电力设备运行维护;工程和技术研究和实验发展;质检技术服务;工程技术与设计服务;综合能源服务;软件开发;信息运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;基础资源、技术、设备(数据产品、杆塔、沟道、通信通道)的租赁;电力新技术开发、科研、培训、咨询;电力职业人才开发评价;电机电器销售;房地产开发、自有房屋租赁;餐饮服务。 | 2020-08-05 |
章程备案 | 2020-08-05 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国家电网有限公司 | 国家电网有限公司 | 2020-08-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 707907.448945万元 | 967940.894438万元 | 2020-08-05 |
章程备案 | 2019-03-27 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 潘秀宝(执行董事,经理),魏昭峰(监事) | 石志忠(董事),杨胜利(监事),刘凤学(董事),田桂申(监事),潘秀宝(董事长),张成松(经理,董事),来文青(董事),王韬(监事会主席) | 2019-03-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 587156.880605万元 | 707907.448945万元 | 2019-03-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:电力供应(供电区域:赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市行政区域)餐饮业(仅限分支机构经营)。一般经营项目:人才信息的收集、整理、发布和咨询,人才信息的网络服务业务;电力设备检修、电力新技术开发、科研、培训、咨询;计算机系统服务;软件业;数据处理;计算机、软件及辅助设备的销售;机械设备、五金机电、电子产品、矿产品、钢材、建材、橡胶制品、高低压元器件、日用百货销售;仓储 | 许可经营项目:电力供应;电力工程施工;电气安装;电力设备运行维护;工程和技术研究和实验发展;质检技术服务;工程技术与设计服务;综合能源服务;软件开发;信息运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;电力新技术开发、科研、培训、咨询;电力职业人才开发评价;电机电器销售;房地产开发、自有房屋租赁;餐饮服务。 | 2019-03-27 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2009-08-13至2019-08-12 | 2009-08-13至长期 | 2019-03-27 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区昭乌达路鸿博大厦 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街11号 | 2019-03-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国家电网公司 | 国家电网有限公司 | 2019-03-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 魏昭峰(监事),王国春(执行董事,经理) | 潘秀宝(执行董事,经理),魏昭峰(监事) | 2018-04-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王国春 | 潘秀宝 | 2018-04-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国家电网公司 | 国家电网公司 | 2017-09-20 |
更多>>视频联播