变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中山市锦绣大地房地产有限公司;中山市国利房地产有限公司;广州市敏捷房地产开发有限公司 | 珠海腾悦商务服务有限公司;中山市锦绣大地房地产有限公司;中山市国利房地产有限公司;广州市敏捷房地产开发有限公司 | 2022-06-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中山市锦绣大地房地产有限公司60.000000万;中山市国利房地产有限公司940.000000万;广州市敏捷房地产开发有限公司12000.000000万 | 珠海腾悦商务服务有限公司4711.200000万;中山市锦绣大地房地产有限公司60.000000万;中山市国利房地产有限公司940.000000万;广州市敏捷房地产开发有限公司12000.000000万 | 2022-06-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 13000万元 | 17711.2万元 | 2022-06-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000.000000 | 13000.000000 | 2017-12-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2014-08-29 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄伟强,监事;谭炳照,执行董事;谭妹,经理 | 黄伟强,监事;谭颖,执行董事,经理 | 2014-07-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-11-30 | 2014-07-04 | |
市场主体类型变更 | 1130 | 1190 | 2014-07-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谭炳照 | 谭颖 | 2014-07-04 |
市场主体类型变更 | 1190 | 1130 | 2012-03-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2012-03-31 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李洁如 | 谭炳照 | 2012-01-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄伟强,监事;李洁如,经理;谭妹,执行董事 | 黄伟强,监事;谭炳照,执行董事;谭妹,经理 | 2012-01-12 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中山市石岐区华柏路23号1卡 | 中山市南朗镇长平路1号观海园185座首层1卡 | 2009-06-15 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1190 | 2009-03-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2009-03-24 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭干华,监事;何亮,董事;刘卓生,副董事长;肖兆宏,董事长,总经理 | 黄伟强,监事;李洁如,经理;谭妹,执行董事 | 2008-01-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 肖兆宏 | 李洁如 | 2008-01-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2008-01-21 |
更多>>视频联播