变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
工商登记联络员备案 | 吴启琳 | 2020-10-13 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区荷光路第一工业区23号 | 广州市天河区棠下荷光三横路7号之一 | 2020-10-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-10-13 | |
组织机构备案 | LUPENG(董事);黄承娟(董事);黄骏(监事);罗维(董事);麦涛(副董事长);许远(董事长兼经理);张权龙(董事); | LUPENG(董事);黄承娟(董事);黄骏(监事);罗维(董事);麦涛(副董事长);许远(董事长兼经理); | 2018-05-14 |
具体经营项目申报 | 计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;商品信息咨询服务;计算机批发;计算机零售;计算机零配件批发;计算机零配件零售;软件批发;软件零售;网络游戏服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准); | 增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);网络游戏服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;数字动漫制作;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;软件服务;软件测试服务;信息系统集成服务;商品信息咨询服务;公共关系服务;版权服务; | 2018-05-14 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-05-14 |
股东变更 | 林芝永创信息科技有限公司;陆金海;罗维;麦涛;许远;永丰县谷得投资咨询中心(有限合伙); | 林芝永创信息科技有限公司;陆金海;罗维;麦涛;宁波七酷投资有限公司;许远;永丰县谷得投资咨询中心(有限合伙); | 2018-05-14 |
董事备案 | LUPENG(董事);黄承娟(董事);黄骏(监事);罗维(董事);麦涛(副董事长);许远(董事长兼经理);张权龙(董事); | LUPENG(董事);黄承娟(董事);黄骏(监事);陆金海;罗维(董事);麦涛(副董事长);许远(董事长兼经理); | 2018-05-14 |
董事备案 | LUPENG,董事,选举,;林海冰,监事,选举,;罗维,董事,选举,;麦涛,副董事长,选举,;王雷,董事,选举,;许远,董事长兼经理,选举,是;张权龙,董事,选举,; | LUPENG,董事,选举,;黄承娟,董事,选举,;黄骏,监事,选举,;陆金海,,,;罗维,董事,选举,;麦涛,副董事长,选举,;许远,董事长兼经理,选举,是;张权龙,董事,选举,; | 2017-12-29 |
组织机构备案 | LUPENG,董事,选举,;林海冰,监事,选举,;罗维,董事,选举,;麦涛,副董事长,选举,;王雷,董事,选举,;许远,董事长兼经理,选举,是;张权龙,董事,选举,; | LUPENG,董事,选举,;黄承娟,董事,选举,;黄骏,监事,选举,;罗维,董事,选举,;麦涛,副董事长,选举,;许远,董事长兼经理,选举,是;张权龙,董事,选举,; | 2017-12-29 |
监事备案 | LUPENG,董事,选举,;林海冰,监事,选举,;罗维,董事,选举,;麦涛,副董事长,选举,;王雷,董事,选举,;许远,董事长兼经理,选举,是;张权龙,董事,选举,; | LUPENG,董事,选举,;黄承娟,董事,选举,;黄骏,监事,选举,;罗维,董事,选举,;麦涛,副董事长,选举,;许远,董事长兼经理,选举,是;张权龙,董事,选举,; | 2017-12-29 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-02-01 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2015-10-23 |
更多>>视频联播