变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 浙江千颂投资管理有限公司,江山市联成创业投资中心(有限合伙),浙江华睿控股有限公司,绍兴依游创业投资合伙企业(有限合伙),施雪龙,杨秀明,杭州毅凯鲸韵投资合伙企业(有限合伙),诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙),长兴徽睿投资合伙企业(有限合伙),浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙),嘉兴华睿布谷鸟创业投资合伙企业(有限合伙),常山县联合股权投资基金合伙企业(有限合伙),浙江华睿蓝石投资有限公司,杭州市高科技投资有限公司,宋瑞,顾霞飞,绍兴上虞宇海投资合伙企业(有限合伙),石一民,杭州毅凯鲸诚投资合伙企业(有限合伙) | 浙江千颂投资管理有限公司,江山市联成创业投资中心(有限合伙),浙江华睿控股有限公司,绍兴依游创业投资合伙企业(有限合伙),施雪龙,杭州毅凯鲸韵投资合伙企业(有限合伙),诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙),长兴徽睿投资合伙企业(有限合伙),浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙),嘉兴华睿布谷鸟创业投资合伙企业(有限合伙),常山县联合股权投资基金合伙企业(有限合伙),浙江华睿蓝石投资有限公司,杭州市高科技投资有限公司,杭州毅凯鲸诚投资合伙企业(有限合伙),浙江宇石互动娱乐有限公司,绍兴上虞星石投资管理合伙企业(有限合伙) | 2022-01-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-01-26 | |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2022-01-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-01-25 | |
股东变更 | 宋瑞,杭州毅凯鲸韵投资合伙企业(有限合伙),杭州毅凯鲸诚投资合伙企业(有限合伙),绍兴上虞宇海投资合伙企业(有限合伙),石一民,江山市联成创业投资中心(有限合伙),浙江华睿蓝石投资有限公司,诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙),常山县联合股权投资基金合伙企业(有限合伙),杭州市高科技投资有限公司,顾霞飞,浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙),浙江千颂投资管理有限公司,嘉兴华睿布谷鸟创业投资合伙企业(有限合伙),杨秀明,长兴徽睿投资合伙企业(有限合伙),施雪龙,浙江华睿控股有限公司 | 宋瑞,杭州毅凯鲸韵投资合伙企业(有限合伙),杭州毅凯鲸诚投资合伙企业(有限合伙),绍兴上虞宇海投资合伙企业(有限合伙),石一民,江山市联成创业投资中心(有限合伙),浙江华睿蓝石投资有限公司,诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙),常山县联合股权投资基金合伙企业(有限合伙),杭州市高科技投资有限公司,顾霞飞,浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙),浙江千颂投资管理有限公司,嘉兴华睿布谷鸟创业投资合伙企业(有限合伙),杨秀明,长兴徽睿投资合伙企业(有限合伙),施雪龙,浙江华睿控股有限公司,绍兴依游创业投资合伙企业(有限合伙) | 2020-08-14 |
注册资本(金)变更 | 1000万元(人民币) | 1111.1111万元(人民币) | 2020-08-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-01-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-01-11 | |
股东变更 | 浙江宇石网络科技有限公司 | 常山县联合股权投资基金合伙企业(有限合伙),杭州市高科技投资有限公司,顾霞飞,浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙),浙江千颂投资管理有限公司,施雪龙,浙江华睿控股有限公司,嘉兴华睿布谷鸟创业投资合伙企业(有限合伙),杨秀明,长兴徽睿投资合伙企业(有限合伙),宋瑞,杭州毅凯鲸韵投资合伙企业(有限合伙),杭州毅凯鲸诚投资合伙企业(有限合伙),绍兴上虞宇海投资合伙企业(有限合伙),石一民,江山市联成创业投资中心(有限合伙),浙江华睿蓝石投资有限公司,诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙) | 2019-01-11 |
董事备案 | 施雪龙 | 石一民 | 2018-11-15 |
股东名称变更 | 杭州宇石网络科技有限公司 | 浙江宇石网络科技有限公司 | 2018-11-15 |
经理备案 | 施雪龙 | 石一民 | 2018-11-15 |
法定代表人变更 | 施雪龙 | 石一民 | 2018-11-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-15 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区棠下二社新围中心路26号301房 | 广州市天河区棠下大塘工业区B座401房(仅限办公) | 2018-11-15 |
监事备案 | 唐以亮 | 湛艳芬 | 2018-11-15 |
法定代表人变更 | 梁雁宇 | 施雪龙 | 2017-09-25 |
组织机构备案 | 梁雁宇,执行董事兼经理,选举,是;赵斌飞,监事,选举,; | 施雪龙,执行董事兼经理,选举,是;唐以亮,监事,选举,; | 2017-09-25 |
董事备案 | 梁雁宇,执行董事兼经理,选举,是;赵斌飞,监事,选举,; | 施雪龙,执行董事兼经理,选举,是;唐以亮,监事,选举,; | 2017-09-25 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-09-25 |
更多>>视频联播