变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 孙硕***备案手机:*** | 孙硕***备案手机:***(网上办理) | 2020-04-13 |
联络员备案 | 江晟***备案手机:*** | 孙硕***备案手机:***(网上办理) | 2020-04-13 |
住所 | 成都市青羊区西御河沿街14号 | 四川省成都市青羊区东门街89号1栋10层 | 2020-01-17 |
法定代表人 | 张赟 | 许驰 | 2020-01-17 |
主要成员 | 夏捷张赟蒋斌 | 许驰李丹丹魏远甍 | 2020-01-17 |
章程备案 | 无 | 2020-01-17 | |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 成都金融控股集团有限公司; | 成都交子金融控股集团有限公司; | 2020-01-17 |
法定代表人变更 | 夏捷 | 张赟 | 2017-04-14 |
联络员备案 | 江晟,*** | 2016-05-11 | |
联络员备案 | 王星怡,*** | 2015-11-16 | |
章程备案 | 2015-11-16 | ||
法定代表人变更 | 秦俭 | 夏捷 | 2014-04-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | 傅宇,董事兼总经理夏捷,董事长 | 2014-04-01 |
经理备案 | / | 傅宇,董事兼总经理 | 2014-04-01 |
更多>>视频联播