变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭朦 | 郑冰 | 2023-01-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李洵 | 郭朦 | 2022-08-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜;证券投资基金销售业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:保险业务;保险代理业务;公募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2022-06-21 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司分公司(国有控股) | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 2022-06-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省东莞市麻涌镇大步乡政西路5号508室 | 广东省东莞市麻涌镇大步乡政西路5号705室 | 2022-06-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王杰 | 李洵 | 2020-12-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市麻涌镇大步村创兴三路东升大厦5楼508-511,8楼808、809房屋 | 广东省东莞市麻涌镇大步乡政西路5号508室 | 2019-11-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吕品 | 王杰 | 2019-02-25 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市麻涌镇大步村创兴三路东升大厦5楼509、510、511房屋 | 东莞市麻涌镇大步村创兴三路东升大厦5楼508-511,8楼808、809房屋 | 2018-07-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市麻涌镇大步村创兴三路东升大厦509-510室 | 东莞市麻涌镇大步村创兴三路东升大厦5楼509、510、511房屋 | 2016-11-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨翊帆 | 吕品 | 2016-04-05 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜;经中国保监会批准的其他业务。 | 承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜;证券投资基金销售业务;经中国保监会批准的其他业务。 | 2016-04-05 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:无许可经营项目:(一)对营销员开展培训及日常管理;(二)收取营销员代收的保险费、投保单等单证;(三)分发保险公司签发的保险单、保险收据等相关单证;(四)接受客户的咨询和投诉;(五)经保险公司核保,营销服务部可以打印保单;(六)经公司授权,从事个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期保险、团体短期健康保险的查勘理赔。(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营) | 承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜;经中国保监会批准的其他业务。 | 2015-01-23 |
市场主体类型变更 | 2219 | 2223 | 2015-01-23 |
更多>>视频联播