变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏啸 | 宋大东 | 2023-02-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘金生、苏啸 | 刘金生、宋大东 | 2023-02-08 |
章程备案 | 无 | 无 | 2023-02-08 |
联络员备案 | 任欣月 | 苏啸 | 2022-08-26 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 长期 | 2022-08-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任欣月 | 苏啸 | 2022-08-26 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-08-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 任欣月、刘金生 | 刘金生、苏啸 | 2022-08-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄新趁、袁红春、苏继曾、刘金生 | 任欣月、刘金生 | 2020-07-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 袁红春 | 任欣月 | 2020-07-27 |
联络员备案 | 无 | 任欣月 | 2020-07-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-07-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 无 | 26000 | 2020-07-27 |
投资总额变更 | 无 | 26000 | 2020-07-27 |
实收资本变更 | 26000 | 无 | 2020-07-27 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 2020-07-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 26000 | 无 | 2020-07-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 袁红春:30%;皇桥实业有限公司:70%; | 皇桥实业有限公司:100%; | 2020-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 袁红春:30%;阙卫刚:70%; | 袁红春:30%;皇桥实业有限公司:70%; | 2020-07-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王雪波、冯沙沙、袁红春、杨新华、王英杰、兰玉田 | 黄新趁、袁红春、苏继曾、刘金生 | 2018-01-26 |
更多>>视频联播