变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1徐云松董事;2朱宏奎董事;3戴国清董事;4李文生董事长;5康宇董事;6李文生经理;7李晓婷监事; | 1徐云松董事;2朱宏奎董事;3戴国清董事长;4李文生董事;5康宇董事;6戴国清经理;7李晓婷监事; | 2019-11-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李文生 | 戴国清 | 2019-11-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1徐渴监事;2高雪艳董事;3李文生董事长;4常景军董事;5李文生总经理;6李川阳董事;7刘丹董事; | 1徐云松董事;2朱宏奎董事;3戴国清董事;4李文生董事长;5康宇董事;6李文生经理;7李晓婷监事; | 2019-08-09 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-12-24 | 2028-12-24 | 2018-12-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1铁岭公共资产投资运营有限公司;2铁岭市国有资产经营有限责任公司; | 1铁岭公共资产投资运营集团有限公司;2铁岭市国有资产经营有限责任公司; | 2017-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1高雪艳董事;2李川阳董事;3石边英监事;4常景军董事;5刘丹董事;6李文生总经理;7李文生董事长; | 1徐渴监事;2高雪艳董事;3李文生董事长;4常景军董事;5李文生总经理;6李川阳董事;7刘丹董事; | 2016-01-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吴敏董事长;2房伟东董事;3隋景宝董事;4孙永发董事;5孙永发总经理;6石边英监事;7刘丹董事; | 1高雪艳董事;2李川阳董事;3石边英监事;4常景军董事;5刘丹董事;6李文生总经理;7李文生董事长; | 2014-06-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴敏 | 李文生 | 2014-06-19 |
更多>>视频联播