变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2021-10-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 都海宽、刘泽、康晓敏 | 张乐杰、康晓敏、都海宽 | 2021-10-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 康晓敏 | 张乐杰 | 2021-10-15 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 长期 | 2021-10-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发。 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 康晓敏、张春峰、李克峰 | 都海宽、刘泽、康晓敏 | 2020-12-30 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-12-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩斌 | 康晓敏 | 2019-07-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩斌、张春峰、李克峰 | 康晓敏、张春峰、李克峰 | 2019-07-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 鹤壁市山城区朝阳街中段路北51号 | 鹤壁市山城区红旗街572号 | 2018-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王东 | 韩斌 | 2014-04-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李克峰;陈剑;王东; | 李克峰;张春峰;韩斌; | 2014-04-23 |
更多>>视频联播