变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | CANYONCAPITALILIMITED;CANYONCAPITALIILIMITED;广州奥飞文化传播有限公司;广州市厚发贸易有限公司;广州掌速投资咨询有限公司;珠海极游投资管理合伙企业(有限合伙);珠海梦瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | CANYONCAPITALILIMITED;CANYONCAPITALIILIMITED;蔡沛霖;广州奥飞文化传播有限公司;广州市厚发贸易有限公司;广州掌速投资咨询有限公司;珠海梦瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | 2017-03-23 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 蔡福兴、蔡钊展、陈德荣、陈少华、连萌、韦锦华、韦锦华 | 蔡福兴、蔡钊展、陈少华、连萌、韦锦华、韦锦华 | 2016-10-10 |
投资人(股权)变更 | CANYONCAPITALILIMITED;CANYONCAPITALIILIMITED;广州市厚发贸易有限公司;珠海极游投资管理合伙企业(有限合伙);珠海梦瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | CANYONCAPITALILIMITED;CANYONCAPITALIILIMITED;广州奥飞文化传播有限公司;广州市厚发贸易有限公司;广州掌速投资咨询有限公司;珠海极游投资管理合伙企业(有限合伙);珠海梦瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | 2016-03-07 |
注册资本(金)变更 | 1944.4444万人民币 | 2160.4939万人民币 | 2016-03-07 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 蔡福兴、蔡钊展、陈少华、连萌、韦锦华 | 蔡福兴、蔡钊展、陈德荣、陈少华、连萌、韦锦华、韦锦华 | 2016-03-07 |
法定代表人变更 | 韦锦华 | 蔡福兴 | 2015-11-18 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 蔡钊展、陈少华、连萌、韦锦华 | 蔡福兴、蔡钊展、陈少华、连萌、韦锦华 | 2015-11-18 |
注册资本(金)变更 | 1400.0万人民币 | 1944.4444万人民币 | 2015-11-17 |
投资人(股权)变更 | CANYONCAPITALILIMITED;CANYONCAPITALIILIMITED;陈少华;广州市厚发贸易有限公司;韦锦华;珠海梦瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | CANYONCAPITALILIMITED;CANYONCAPITALIILIMITED;广州市厚发贸易有限公司;珠海极游投资管理合伙企业(有限合伙);珠海梦瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | 2015-08-13 |
更多>>视频联播