变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘利朋 | 易炜烽 | 2021-03-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘利明 | 易炜烽 | 2021-03-17 |
其他事项备案 | 无 | 2019-01-10 | |
市场主体类型变更 | 股份合作制分支机构 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 2019-01-10 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 克山县农村信用合作联社发展分社 | 黑龙江克山农村商业银行股份有限公司发展分理处 | 2019-01-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄志军 | 刘利明 | 2018-01-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄志军 | 刘利明 | 2018-01-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩立波 | 黄志军 | 2016-11-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩立波 | 黄志军 | 2016-11-04 |
更多>>视频联播