变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) | 至2024年09月29日 | 长期 | 2024-04-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于渊靖(职工监事);林浩钧(董事长);李育良(董事);龚建文(监事会主席);冯健毅(职工监事);陈倩婷(职工监事);李东涛(董事);邓斌(董事,总经理);李智(董事);易彤彤(监事);王斌(董事); | 于渊靖(职工监事);林浩钧(董事长);李育良(董事);龚建文(监事会主席);冯健毅(职工监事);陈倩婷(职工监事);李东涛(董事);刘婉雯(董事会秘书);邓斌(总经理,董事);李智(董事);易彤彤(监事);王斌(董事); | 2024-04-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于渊靖(职工监事);汪涛(董事,总经理);林浩钧(董事长);张洪明(董事);龚建文(监事会主席);冯健毅(职工监事);陈默(董事);孔令灼(董事);陈倩婷(职工监事);易彤彤(监事);贾颖伟(董事); | 于渊靖(职工监事);林浩钧(董事长);李育良(董事);龚建文(监事会主席);冯健毅(职工监事);陈倩婷(职工监事);李东涛(董事);邓斌(总经理,董事);李智(董事);易彤彤(监事);王斌(董事); | 2024-03-29 |
期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) | 长期 | 至2024年09月29日 | 2024-03-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广东省财政厅106000.000000万;广东省人民政府954000.000000万 | 广东省财政厅116000.000000万;广东省人民政府1044000.000000万 | 2024-03-29 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2024-03-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1060000万元 | 1160000万元 | 2024-03-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广东省财政厅;广东省人民政府 | 广东省财政厅;广东省人民政府 | 2024-03-29 |
章程备案 | 章程 | 2023-09-13 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 唐军 | 林浩钧 | 2021-12-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯健毅(职工监事);于渊靖(职工监事);汪涛(董事,总经理);唐军(董事长);张洪明(董事);龚建文(监事会主席);陈默(董事);贾颖伟(董事);易彤彤(监事);孔令灼(董事);陈倩婷(职工监事); | 于渊靖(职工监事);汪涛(总经理,董事);林浩钧(董事长);张洪明(董事);龚建文(监事会主席);易彤彤(监事);贾颖伟(董事);陈默(董事);陈倩婷(职工监事);孔令灼(董事);冯健毅(职工监事); | 2021-12-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 960000万元 | 1060000万元人民币 | 2021-08-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广东省人民政府 | 广东省人民政府;广东省财政厅 | 2021-08-05 |
章程备案 | 章程 | 2021-08-05 | |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2021-08-05 |
章程备案 | 章程 | 2020-06-12 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 汪涛(董事,总经理);龚建文(监事会主席);易彤彤(监事);陈倩婷(职工监事);冯健毅(职工监事);侯外林(董事长);张洪明(董事);于渊靖(职工监事); | 贾颖伟(董事);易彤彤(监事);孔令灼(董事);汪涛(总经理,董事);龚建文(监事会主席);唐军(董事长);张洪明(董事);于渊靖(职工监事);陈倩婷(职工监事);陈默(董事);冯健毅(职工监事); | 2019-10-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 侯外林 | 唐军 | 2019-10-28 |
章程备案 | 章程 | 2019-02-15 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 汪涛(总经理,董事);李彪(监事会主席);韩亚欣(监事);梁茹(监事);林月芳(职工监事);侯外林(董事长);张洪明(董事);于渊靖(职工监事); | 汪涛(总经理,董事);龚建文(监事会主席);易彤彤(监事);陈倩婷(职工监事);冯健毅(职工监事);侯外林(董事长);张洪明(董事);于渊靖(职工监事); | 2018-12-18 |
更多>>视频联播