变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-12-28 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-06 | |
法定代表人变更 | 盛纪纲 | 向辉明 | 2020-12-11 |
董事备案 | 陈飞,陈利平,盛纪纲,王国忠,王军,王麟,向辉明 | 陈飞,陈利平,盛纪纲,王国忠,王军,王麟,向辉明 | 2020-12-11 |
监事备案 | 蔡美珠,金奇,李峻,吴光军,谢卫忠 | 蔡美珠,金奇,李峻,谢卫忠,东志诚 | 2020-06-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-03-20 | |
股东变更 | 华融瑞通股权投资管理有限公司,中国太平洋财产保险股份有限公司,新华人寿保险股份有限公司,北京东富天恒投资中心(有限合伙),中国船舶工业集团有限公司,中国国有企业结构调整基金股份有限公司,中国人民财产保险股份有限公司,中船海洋与防务装备股份有限公司,中国人寿保险股份有限公司,工银金融资产投资有限公司 | 中国船舶工业集团有限公司,中船海洋与防务装备股份有限公司,中国船舶工业股份有限公司 | 2020-03-20 |
监事备案 | 蔡美珠,陈松山,李峻,吴光军,谢卫忠 | 金奇,蔡美珠,李峻,吴光军,谢卫忠 | 2019-12-31 |
股东变更 | 华融瑞通股权投资管理有限公司,中国太平洋财产保险股份有限公司,新华人寿保险股份有限公司,中国国有企业结构调整基金股份有限公司,中国人民财产保险股份有限公司,中船海洋与防务装备股份有限公司,中国人寿保险股份有限公司,工银金融资产投资有限公司,北京东富天恒投资中心(有限合伙) | 华融瑞通股权投资管理有限公司,中国太平洋财产保险股份有限公司,新华人寿保险股份有限公司,中国国有企业结构调整基金股份有限公司,中国人民财产保险股份有限公司,中船海洋与防务装备股份有限公司,中国人寿保险股份有限公司,工银金融资产投资有限公司,北京东富天恒投资中心(有限合伙),中国船舶工业集团有限公司 | 2019-10-25 |
注册资本(金)变更 | 285989.7696万元(人民币) | 361918.3201万元(人民币) | 2019-10-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-10-25 | |
监事备案 | 蔡美珠,陈松山,金学坚,李俊,谢卫忠 | 蔡美珠,陈松山,李峻,谢卫忠,吴光军 | 2019-09-06 |
组织机构备案 | 蔡美珠(监事);陈飞(董事);陈利平(董事);陈松山(监事);陈忠前(董事长);金学坚(监事会主席);李俊(监事);王国忠(董事);王军(董事);王麟(董事);向辉明(董事兼经理);谢卫忠(监事); | 蔡美珠(监事);陈飞(董事);陈利平(董事);陈松山(监事);金学坚(监事会主席);李俊(监事);盛纪纲(董事长);王国忠(董事);王军(董事);王麟(董事);向辉明(董事兼经理);谢卫忠(监事); | 2018-09-06 |
更多>>视频联播