变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭龙 | 何全 | 2021-01-28 |
法定代表人变更 | 谭龙 | 何全 | 2021-01-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何全 | 2021-01-28 | |
投资人(股权)变更 | 谭龙出资70万人民币;欧体丽出资30万人民币; | 谭龙出资70万人民币;深圳明诚股权投资基金管理有限公司出资30.000000万人民币; | 2020-10-15 |
联络员备案 | 李燕***备案手机:*** | 管能昭***备案手机:***(网上办理) | 2019-08-20 |
联络员备案 | 章文洁***备案手机:*** | 李燕***备案手机:***(网上办理) | 2019-04-15 |
经营范围变更 | 猪的饲养;饲料销售;鲜肉及肉制品、蔬菜、水果、调料、土杂销售(仅限分公司经营) | 猪的饲养;饲料销售;鲜肉及肉制品、蔬菜、水果、调料、土杂销售。 | 2018-06-27 |
经营期限 | 2008年8月14日至2018年8月14日 | 2008年8月14日至长期 | 2018-06-27 |
联络员备案 | 苏丽萍***备案手机:*** | 章文洁***备案手机:***(网上办理) | 2017-04-26 |
联络员备案 | 张利***备案手机:*** | 苏丽萍***备案手机:***(网上办理) | 2017-03-10 |
分公司/分支机构备案 | 昆明广旭宇畜牧有限公司嵩明分公司; | 昆明广旭宇畜牧有限公司嵩明分公司;昆明广旭宇畜牧有限公司世纪城分公司; | 2017-02-10 |
更多>>视频联播