变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李子军 | 杨先鸿 | 2023-08-08 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-09-03 | 2015-09-25 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丘作双 | 李子军 | 2014-04-01 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2012-06-30 | 2015-09-03 | 2013-01-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丘武毅 | 丘作双 | 2011-04-25 |
经营方式变更 | 销售、加工 | 露天开采、销售、加工 | 2010-01-06 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2010-05-31 | 2012-06-30 | 2010-01-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 加工、销售:铁矿。 | 露天开采、加工、销售:铁矿。 | 2010-01-06 |
经营方式变更 | 开采、销售、加工 | 销售、加工 | 2009-11-10 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 开采、加工、销售:铁矿。(需取得《安全生产许可证》后方可经营) | 加工、销售:铁矿。 | 2009-11-10 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2009-07-31 | 2010-05-31 | 2009-11-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丘武艺 | 丘武毅 | 2009-03-18 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 翁源县国营铁龙林场矿业开发总公司 | 国营铁龙林场矿业开发总公司 | 2006-06-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 开采、加工、销售:铁矿、硫铁矿。(需取得《安全生产许可证》后方可经营) | 开采、加工、销售:铁矿。(需取得《安全生产许可证》后方可经营) | 2006-06-06 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2009-07-31 | 2006-04-04 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 铁矿、铅锌矿、硫铁矿。 | 开采、加工、销售:铁矿、硫铁矿。(需取得《安全生产许可证》后方可经营) | 2006-04-04 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 翁源县铁龙林场矿业开发总公司 | 翁源县国营铁龙林场矿业开发总公司 | 2006-04-04 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 2005-04-18 | ||
经营范围变更(含业务范围变更) | 铁矿、铅锌矿、硫铁矿。 | 铁矿、铅锌矿、硫铁矿。 | 2005-04-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丘作双 | 丘武艺 | 2005-04-18 |
更多>>视频联播