变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2021-09-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于献江、徐玉翠、汤启明、于正奇、李乃江 | 韩冰、于正奇、李焕君、楚海鹏 | 2021-09-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于献江、腾启昆、徐玉翠、汤启明、于正奇 | 于献江、徐玉翠、汤启明、于正奇、李乃江 | 2017-07-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于正奇;汤启明;徐玉翠;腾启昆;张兴起; | 于正奇;汤启明;徐玉翠;腾启昆;于献江; | 2015-08-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张兴起 | 于正奇 | 2015-08-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张兴起,腾启昆,徐玉翠,汤启明 | 张兴起,腾启昆,徐玉翠,汤启明,于正奇 | 2014-10-29 |
更多>>视频联播