变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 马永波,董事长;申银凤,董事;梁嘉玲,董事;肖斌,监事;刘智欣,监事会主席;阎峰,董事兼经理;肖海,董事;陈航,监事 | 肖斌,董事兼经理;马永波,董事长;申银凤,董事;梁嘉玲,董事;肖斌,监事;刘智欣,监事会主席;肖海,董事;陈航,监事 | 2020-08-14 |
股东备案 | 陈航,监事;雷鸣,董事;潘海建,监事会主席;马永波,董事长;申银凤,董事;阎峰,董事,经理;肖斌,监事;肖海,董事 | 陈航,监事;梁嘉玲,董事;马永波,董事长;刘智欣,监事会主席;申银凤,董事;阎峰,董事,经理;肖斌,监事;肖海,董事 | 2019-05-24 |
股东备案 | 雷鸣,董事;刘江,监事;马永波,董事长;潘海建,监事会主席;申银凤,董事;肖斌,监事;肖海,董事;阎峰,董事,经理 | 陈航,监事;雷鸣,董事;马永波,董事长;潘海建,监事会主席;申银凤,董事;肖斌,监事;肖海,董事;阎峰,董事,经理 | 2015-10-08 |
住所变更 | 佛山市顺德区乐从镇葛岸村委会乐从大道葛岸段南侧 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西12号研发大楼(A)座604号 | 2015-10-08 |
股东备案 | 陈桔,董事;雷鸣,监事;刘江,监事;刘少容,董事;马永波,董事长;马永涛,董事;潘海建,职工代表监事;阎峰,董事,经理 | 雷鸣,董事;刘江,监事;马永波,董事长;潘海建,监事会主席;申银凤,董事;肖斌,监事;肖海,董事;阎峰,董事,经理 | 2015-10-08 |
名称变更 | 广东物联天下科技集团股份有限公司 | 物联天下科技集团股份有限公司 | 2014-03-12 |
更多>>视频联播