变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2020-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡嘉雯,董事;胡权洪,监事;涂晓敏,董事;王清华,董事长 | 黄展扬,董事;唐光华,监事;王清华,董事长,董事;王清华,经理;王淑华,董事 | 2020-07-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2020-07-02 | |
市场主体类型变更 | 6110 | 6180 | 2020-07-02 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2018-01-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000.000000 | 20000.000000 | 2018-01-29 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2016-09-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹洪兵,监事;涂晓敏,董事;王清华,董事长;赵福贵,董事 | 胡嘉雯,董事;胡权洪,监事;涂晓敏,董事;王清华,董事长 | 2016-09-14 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2016-09-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 从事融资租赁、租赁业务;向国内外购买租赁资产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和相关的担保业务(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请)。 | 从事融资租赁、租赁业务;向国内外购买租赁资产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和相关的担保业务(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请)。投资咨询、财务咨询。(国家限制、禁止类项目除外,涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2015-08-27 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2014-12-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄承毅,经理;涂晓敏,董事;王清华,董事长;赵福贵,董事;邬国媛,监事 | 曹洪兵,监事;涂晓敏,董事;王清华,董事长;赵福贵,董事 | 2014-12-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20000.000000 | 50000.000000 | 2014-12-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000.000000 | 20000.000000 | 2014-06-18 |
章程备案 | 章程修正案 | 2014-01-10 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2014-01-10 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2013-10-10 | |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2012-12-26 | 2013-10-10 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄承毅,经理;潘威廉,董事长;涂晓敏,董事;王清华,董事;邬国媛,监事 | 黄承毅,经理;涂晓敏,董事;王清华,董事长;赵福贵,董事;邬国媛,监事 | 2013-04-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省广州市天河区东圃二马路72号自编C2号217房 | 中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦七层705、710、711房 | 2013-04-26 |
更多>>视频联播