变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何嗣江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:经理;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:方建军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:毛颖芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:翁湘云;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄水清;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐晓霞;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何嗣江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:经理;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:方建军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:毛颖芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:汪洪君;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:翁湘云;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄水清;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐晓霞;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-09-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 傅雪金 | 汪洪君 | 2023-09-20 |
章程备案 | 具体修改内容详见:****年*月**日修改后的公司章程。 | 2023-08-04 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何嗣江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周欢;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:经理;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄水清;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐晓霞;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何嗣江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:经理;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:方建军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:毛颖芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:翁湘云;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄水清;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐晓霞;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-08-04 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 43247.2971 | 45409.8586 | 2023-08-04 |
章程备案 | 具体修改内容详见“2022年4月28日修改后的公司章程” | 2022-06-23 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | *****.*** | *****.**** | 2022-06-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何嗣江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:经理;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜寒艳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑建华;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:饶勇飞;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何嗣江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周欢;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:经理;姓名:张德建;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄水清;证件号码:******************;职位:董事; | 2022-02-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑建华 | 傅雪金 | 2022-02-22 |
章程备案 | 具体修改内容详见:“2021年4月20日修改后的公司章程” | 2021-05-19 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | *****.**** | *****.*** | 2021-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何嗣江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:经理;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜寒艳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐志林;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑建华;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:饶勇飞;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何嗣江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:经理;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜寒艳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑建华;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:饶勇飞;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:经理;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜寒艳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜新旺;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐志林;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑建华;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:饶勇飞;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何嗣江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:经理;姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜寒艳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐志林;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑建华;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:饶勇飞;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-07-21 |
章程备案 | 无 | 具体修改内容详见:“2019年11月19日公司章程修正案。” | 2019-11-20 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | *****.**** | *****.**** | 2019-11-20 |
章程备案 | 具体修改内容详见修改后的公司章程 | 2019-02-02 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜新旺;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜祖峰;证件号码:******************;职位:董事姓名:张霞;证件号码:******************;职位:董事姓名:徐志林;证件号码:******************;职位:监事姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事姓名:汪洪君;证件号码:******************;职位:董事姓名:王国良;证件号码:******************;职位:监事姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:甘文智;证件号码:******************;职位:董事长姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事姓名:郑建华;证件号码:******************;职位:董事姓名:饶勇飞;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事姓名:余金有;证件号码:******************;职位:董事姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:董事姓名:傅雪金;证件号码:******************;职位:经理姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜寒艳;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜新旺;证件号码:******************;职位:董事姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事姓名:徐志林;证件号码:******************;职位:监事姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事姓名:诸建明;证件号码:******************;职位:董事姓名:郑建华;证件号码:******************;职位:董事长姓名:饶勇飞;证件号码:******************;职位:董事 | 2019-02-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 甘文智 | 郑建华 | 2019-02-02 |
章程备案 | 2017-11-13 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:严春元;证件号码:******************;职位:董事姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜新旺;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜祖峰;证件号码:******************;职位:董事姓名:张霞;证件号码:******************;职位:监事姓名:徐志林;证件号码:******************;职位:监事姓名:方建荣;证件号码:******************;职位:监事姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事姓名:杨以勇;证件号码:******************;职位:监事姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事姓名:汪洪君;证件号码:******************;职位:董事姓名:王国良;证件号码:******************;职位:监事姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:甘文智;证件号码:******************;职位:董事长姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事姓名:郑建华;证件号码:******************;职位:董事姓名:饶勇飞;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:严水清;证件号码:******************;职位:监事姓名:刘剑文;证件号码:******************;职位:董事姓名:占建芳;证件号码:******************;职位:董事姓名:叶毛倪;证件号码:******************;职位:董事姓名:夏田生;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜新旺;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜祖峰;证件号码:******************;职位:董事姓名:张霞;证件号码:******************;职位:董事姓名:徐志林;证件号码:******************;职位:监事姓名:朱少麟;证件号码:******************;职位:董事姓名:杨晓波;证件号码:******************;职位:监事姓名:汪洪君;证件号码:******************;职位:董事姓名:王国良;证件号码:******************;职位:监事姓名:王建平;证件号码:******************;职位:董事姓名:王蔚敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:甘文智;证件号码:******************;职位:董事长姓名:翁建平;证件号码:******************;职位:监事姓名:蒋文标;证件号码:******************;职位:监事姓名:郑建华;证件号码:******************;职位:董事姓名:饶勇飞;证件号码:******************;职位:董事 | 2017-11-13 |
更多>>视频联播