变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 黄善杰 | 刘李建 | 2021-06-08 |
企业类型变更 | 股份有限公司分公司(非上市、国有控股) | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 2018-05-28 |
负责人变更 | 骆文斌 | 黄善杰 | 2017-05-03 |
负责人变更 | 王建标 | 骆文斌 | 2016-08-08 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330000000043732组织机构代码证:84292252X | 统一社会信用代码:9133000084292252X1 | 2016-03-30 |
更多>>视频联播