变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2014-07-29 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:900.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 406.13 | 自然人股东 | 2 | 北京同创共享创业投资中心(有限合伙) | 180 | 法人股东 | 3 | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) | 123.98 | 法人股东 | 4 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 105.3 | 企业法人 | 5 | 戴志康 | 48.6 | 自然人股东 | 6 | 于超 | 36 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:900.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 406.13 | 自然人股东 | 2 | 北京同创共享创业投资中心(有限合伙) | 180 | 法人股东 | 3 | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) | 123.98 | 法人股东 | 4 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 105.3 | 企业法人 | 5 | 戴志康 | 48.6 | 自然人股东 | 6 | 于超 | 36 | 自然人股东 | 7 | 深圳市世纪凯华投资中街有限公司 | 0 | 企业法人 | 8 | 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 0 | 企业法人 |
|
2014-07-29 |
企业类型 |
|
|
2014-07-29 |
住所 |
|
|
2014-04-16 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:900.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 362.25 | 自然人股东 | 2 | 北京同创共享创业投资中心(有限合伙) | 180 | 法人股东 | 3 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 105.3 | 企业法人 | 4 | 戴志康 | 97.2 | 自然人股东 | 5 | 于超 | 67.5 | 自然人股东 | 6 | 王聪 | 43.88 | 自然人股东 | 7 | 王松 | 43.88 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:900.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 406.13 | 自然人股东 | 2 | 北京同创共享创业投资中心(有限合伙) | 180 | 法人股东 | 3 | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) | 123.98 | 法人股东 | 4 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 105.3 | 企业法人 | 5 | 戴志康 | 48.6 | 自然人股东 | 6 | 于超 | 36 | 自然人股东 |
|
2013-12-05 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 杨鑫淼* | 董事长 | 2 | 曹曦 | 董事 | 3 | 戴志康 | 董事 | 4 | 杨鑫淼* | 经理 | 5 | 于超 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 杨鑫淼* | 董事长 | 2 | 曹曦 | 董事 | 3 | 戴志康 | 董事 | 4 | 张震 | 董事 | 5 | 杨鑫淼* | 经理 | 6 | 于超 | 监事 |
|
2013-12-05 |
注册资本 |
|
|
2013-02-21 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 杨鑫淼* | 执行董事 | 2 | 杨鑫淼* | 经理 | 3 | 于超 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 杨鑫淼* | 董事长 | 2 | 曹曦 | 董事 | 3 | 戴志康 | 董事 | 4 | 杨鑫淼* | 经理 | 5 | 于超 | 监事 |
|
2013-02-21 |
认缴的出资额,实缴的出资额,实缴的出资方式,投资人,实缴的出资时间,认缴的出资方式,认缴的出资时间 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:720.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 338.4 | 自然人股东 | 2 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 112.32 | 企业法人 | 3 | 戴志康 | 103.68 | 自然人股东 | 4 | 于超 | 72 | 自然人股东 | 5 | 王聪 | 46.8 | 自然人股东 | 6 | 王松 | 46.8 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:900.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 362.25 | 自然人股东 | 2 | 北京同创共享创业投资中心(有限合伙) | 180 | 法人股东 | 3 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 105.3 | 企业法人 | 4 | 戴志康 | 97.2 | 自然人股东 | 5 | 于超 | 67.5 | 自然人股东 | 6 | 王聪 | 43.88 | 自然人股东 | 7 | 王松 | 43.88 | 自然人股东 |
|
2013-02-21 |
实收资本(金) |
|
|
2013-02-21 |
认缴的出资额,认缴的出资时间,认缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人,实缴的出资方式,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:720.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 243 | 自然人股东 | 2 | 张权 | 118.8 | 自然人股东 | 3 | 邹智俊 | 118.8 | 自然人股东 | 4 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 93.6 | 企业法人 | 5 | 戴志康 | 86.4 | 自然人股东 | 6 | 于超 | 59.4 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:720.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 338.4 | 自然人股东 | 2 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 112.32 | 企业法人 | 3 | 戴志康 | 103.68 | 自然人股东 | 4 | 于超 | 72 | 自然人股东 | 5 | 王聪 | 46.8 | 自然人股东 | 6 | 王松 | 46.8 | 自然人股东 |
|
2013-01-16 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 杨鑫淼* | 执行董事 | 2 | 杨鑫淼 | 经理 | 3 | 张权 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 杨鑫淼* | 执行董事 | 2 | 杨鑫淼* | 经理 | 3 | 于超 | 监事 |
|
2013-01-16 |
住所 |
|
|
2012-08-22 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 邹智俊* | 执行董事 | 2 | 邹智俊* | 经理 | 3 | 张权 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 杨鑫淼* | 执行董事 | 2 | 杨鑫淼 | 经理 | 3 | 张权 | 监事 |
|
2012-02-06 |
法定代表人 |
|
|
2012-02-06 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:80.0(万) | 投资人类型 | 1 | 邹智俊 | 32 | 自然人股东 | 2 | 杨鑫淼 | 24 | 自然人股东 | 3 | 张权 | 24 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:720.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 243 | 自然人股东 | 2 | 张权 | 118.8 | 自然人股东 | 3 | 邹智俊 | 118.8 | 自然人股东 | 4 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 93.6 | 企业法人 | 5 | 戴志康 | 86.4 | 自然人股东 | 6 | 于超 | 59.4 | 自然人股东 |
|
2011-10-10 |
实收资本(金) |
|
|
2011-10-10 |
注册资本 |
|
|
2011-10-10 |
实缴的出资额,实缴的出资时间 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:80.0(万) | 投资人类型 | 1 | 杨鑫淼 | 32 | 自然人股东 | 2 | 邹智俊 | 24 | 自然人股东 | 3 | 张权 | 24 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:80.0(万) | 投资人类型 | 1 | 邹智俊 | 32 | 自然人股东 | 2 | 杨鑫淼 | 24 | 自然人股东 | 3 | 张权 | 24 | 自然人股东 |
|
2011-06-24 |
法定代表人 |
|
|
2011-06-24 |