变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2014-06-27 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:58.0(万) | 投资人类型 | 1 | 胡宇东 | 24.25 | 自然人股东 | 2 | 曹强 | 12.25 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 11 | 自然人股东 | 4 | 上海华琢君欧创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.82 | 合伙企业 | 5 | 王张闰 | 2.5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:58.0(万) | 投资人类型 | 1 | 胡宇东 | 24.25 | 自然人股东 | 2 | 曹强 | 12.25 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 11 | 自然人股东 | 4 | 上海华琢君欧创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.82 | 合伙企业 | 5 | 王张闰 | 2.5 | 自然人股东 | 6 | 北京厚持创业投资中心(有限合伙) | 0 | 法人股东 |
|
2014-06-27 |
注册资本 |
|
|
2013-06-20 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 胡宇东 | 24.25 | 自然人股东 | 2 | 曹强 | 12.25 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 11 | 自然人股东 | 4 | 王张闰 | 2.5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:58.0(万) | 投资人类型 | 1 | 胡宇东 | 24.25 | 自然人股东 | 2 | 曹强 | 12.25 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 11 | 自然人股东 | 4 | 上海华琢君欧创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.82 | 合伙企业 | 5 | 王张闰 | 2.5 | 自然人股东 |
|
2013-06-20 |
实收资本(金) |
|
|
2013-06-20 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 胡宇东 | 24.25 | 自然人股东 | 2 | 曹强 | 12.25 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 11 | 自然人股东 | 4 | 范苏云 | 2.5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 胡宇东 | 24.25 | 自然人股东 | 2 | 曹强 | 12.25 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 11 | 自然人股东 | 4 | 王张闰 | 2.5 | 自然人股东 |
|
2013-04-11 |
住所 |
|
|
2013-01-29 |
经营范围 |
|
|
2013-01-29 |
认缴的出资额,认缴的出资时间,实缴的出资额,投资人,实缴的出资方式,实缴的出资时间,认缴的出资方式 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 胡宇东 | 10 | 自然人股东 | 2 | 范苏云 | 10 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 10 | 自然人股东 | 4 | 曹强 | 10 | 自然人股东 | 5 | 林天祥 | 10 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 胡宇东 | 24.25 | 自然人股东 | 2 | 曹强 | 12.25 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 11 | 自然人股东 | 4 | 范苏云 | 2.5 | 自然人股东 |
|
2012-06-01 |
企业名称 |
|
|
2011-11-02 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 兰天* | 执行董事 | 2 | 胡宇东 | 经理 | 3 | 范苏云 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 胡宇东* | 执行董事 | 2 | 胡宇东* | 经理 | 3 | 范苏云 | 监事 |
|
2011-11-02 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 兰天 | 45 | 自然人股东 | 2 | 胡宇东 | 5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 胡宇东 | 10 | 自然人股东 | 2 | 范苏云 | 10 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 10 | 自然人股东 | 4 | 曹强 | 10 | 自然人股东 | 5 | 林天祥 | 10 | 自然人股东 |
|
2011-11-02 |
法定代表人 |
|
|
2011-11-02 |
经营范围 |
|
|
2011-11-02 |
实收资本(金) |
|
|
2011-06-24 |
实缴的出资额,实缴的出资时间,实缴的出资方式 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 兰天 | 45 | 自然人股东 | 2 | 胡宇东 | 5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 兰天 | 45 | 自然人股东 | 2 | 胡宇东 | 5 | 自然人股东 |
|
2011-06-24 |
经营范围 |
|
|
2011-06-24 |
实收资本(金) |
|
|
2011-01-20 |
认缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,认缴的出资时间,认缴的出资方式 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 兰天 | 45 | 自然人股东 | 2 | 胡宇东 | 5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 兰天 | 45 | 自然人股东 | 2 | 胡宇东 | 5 | 自然人股东 |
|
2011-01-20 |
认缴的出资额,投资人,认缴的出资时间,认缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资方式,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 兰天 | 25 | 自然人股东 | 2 | 胡宇东 | 5 | 自然人股东 | 3 | 陈修楠 | 5 | 自然人股东 | 4 | 范苏云 | 5 | 自然人股东 | 5 | 林天祥 | 5 | 自然人股东 | 6 | 曹强 | 5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 兰天 | 45 | 自然人股东 | 2 | 胡宇东 | 5 | 自然人股东 |
|
2010-10-22 |