变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:75000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 18750 | 企业法人 | 2 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院有限公司 | 18750 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院有限公司 | 5000 | 企业法人 | 8 | 中国电力建设集团有限公司 | 0 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:75000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 18750 | 企业法人 | 2 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 18750 | 企业法人 | 3 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 4 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 5 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 6 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 7 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 5000 | 企业法人 | 8 | 中国水电工程顾问集团有限公司 | 0 | 企业法人 |
|
2014-11-04 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:125000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 30000 | 企业法人 | 2 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 20000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 18750 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 18750 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 8125 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 8125 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 8125 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 8125 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 5000 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:75000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 18750 | 企业法人 | 2 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院有限公司 | 18750 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司 | 8125 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院有限公司 | 5000 | 企业法人 | 8 | 中国电力建设集团有限公司 | 0 | 企业法人 |
|
2014-04-04 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 曹春江* | 董事长 | 2 | 廖元庆 | 董事 | 3 | 李玲龙 | 董事 | 4 | 孔德安 | 董事 | 5 | 张春生 | 董事 | 6 | 陈登平 | 董事 | 7 | 潘继录 | 董事 | 8 | 王永虎 | 董事 | 9 | 张晓庆 | 董事 | 10 | 张成 | 董事 | 11 | 张金秀 | 董事 | 12 | 王民浩 | 总经理 | 13 | 杜明 | 监事会主席 | 14 | 杨静 | 监事 | 15 | 张维柱 | 监事 | 16 | 李明英 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 曹春江* | 董事长 | 2 | 张春生 | 董事 | 3 | 陈登平 | 董事 | 4 | 廖元庆 | 董事 | 5 | 张晓庆 | 董事 | 6 | 张成 | 董事 | 7 | 张金秀 | 董事 | 8 | 王永虎 | 董事 | 9 | 冯树荣 | 董事 | 10 | 孔德安 | 董事 | 11 | 潘继录 | 董事 | 12 | 孔德安 | 经理 | 13 | 杜明 | 监事会主席 | 14 | 杨静 | 监事 | 15 | 张维柱 | 监事 | 16 | 李明英 | 监事 |
|
2014-04-04 |
经营范围 |
|
|
2013-01-16 |
注册资本 |
|
|
2012-06-01 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 30000 | 企业法人 | 2 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 20000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 15000 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 15000 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:125000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 30000 | 企业法人 | 2 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 20000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 18750 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 18750 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 8125 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 8125 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 8125 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 8125 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 5000 | 企业法人 |
|
2012-06-01 |
实收资本(金) |
|
|
2012-06-01 |
法定代表人 |
|
|
2012-04-13 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 晏志勇* | 董事长 | 2 | 蔡绍宽 | 董事 | 3 | 郑声安 | 董事 | 4 | 李玲龙 | 董事 | 5 | 李志谦 | 董事 | 6 | 廖元庆 | 董事 | 7 | 潘继录 | 董事 | 8 | 孔德安 | 董事 | 9 | 曹春江 | 董事 | 10 | 王成海 | 董事 | 11 | 王民浩 | 总经理 | 12 | 苗青 | 监事会主席 | 13 | 张维柱 | 监事 | 14 | 徐日升 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 曹春江* | 董事长 | 2 | 廖元庆 | 董事 | 3 | 李玲龙 | 董事 | 4 | 孔德安 | 董事 | 5 | 张春生 | 董事 | 6 | 陈登平 | 董事 | 7 | 潘继录 | 董事 | 8 | 王永虎 | 董事 | 9 | 张晓庆 | 董事 | 10 | 张成 | 董事 | 11 | 张金秀 | 董事 | 12 | 王民浩 | 总经理 | 13 | 杜明 | 监事会主席 | 14 | 杨静 | 监事 | 15 | 张维柱 | 监事 | 16 | 李明英 | 监事 |
|
2012-04-13 |
注册资本 |
|
|
2011-12-16 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:80000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 24000 | 企业法人 | 2 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 16000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 12000 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 12000 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 30000 | 企业法人 | 2 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 20000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 15000 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 15000 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 4000 | 企业法人 |
|
2011-12-16 |
实收资本(金) |
|
|
2011-12-16 |
注册资本 |
|
|
2011-03-04 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:65000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 15000 | 企业法人 | 2 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 12000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 12000 | 企业法人 | 4 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 10000 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:80000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 24000 | 企业法人 | 2 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 16000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 12000 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 12000 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 |
|
2011-03-04 |
实收资本(金) |
|
|
2011-03-04 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 15000 | 企业法人 | 2 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 10000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 7500 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 7500 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:65000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 15000 | 企业法人 | 2 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 12000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 12000 | 企业法人 | 4 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 10000 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 3200 | 企业法人 |
|
2010-10-29 |
实收资本(金) |
|
|
2010-10-29 |
注册资本 |
|
|
2010-10-29 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 晏志勇* | 董事长 | 2 | 蔡绍宽 | 董事 | 3 | 王民浩 | 董事 | 4 | 郑声安 | 董事 | 5 | 李玲龙 | 董事 | 6 | 董成银 | 董事 | 7 | 兰春杰 | 董事 | 8 | 王成海 | 董事 | 9 | 廖元庆 | 董事 | 10 | 李志谦 | 董事 | 11 | 王民浩 | 总经理 | 12 | 苗青 | 监事会主席 | 13 | 张维柱 | 监事 | 14 | 徐日升 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 晏志勇* | 董事长 | 2 | 蔡绍宽 | 董事 | 3 | 郑声安 | 董事 | 4 | 李玲龙 | 董事 | 5 | 李志谦 | 董事 | 6 | 廖元庆 | 董事 | 7 | 潘继录 | 董事 | 8 | 孔德安 | 董事 | 9 | 曹春江 | 董事 | 10 | 王成海 | 董事 | 11 | 王民浩 | 总经理 | 12 | 苗青 | 监事会主席 | 13 | 张维柱 | 监事 | 14 | 徐日升 | 监事 |
|
2010-10-29 |
实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 15000 | 企业法人 | 2 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 10000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 7500 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 7500 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中国水电工程顾问集团公司 | 15000 | 企业法人 | 2 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 10000 | 企业法人 | 3 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 7500 | 企业法人 | 4 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 7500 | 企业法人 | 5 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 6 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 7 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 8 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 | 9 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 2000 | 企业法人 |
|
2009-11-20 |