变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
法定代表人 |
|
|
2015-03-13 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李万斌* | 执行董事 | 2 | 李正阳 | 经理 | 3 | 张旭东 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 韩武* | 执行董事 | 2 | 韩武* | 经理 | 3 | 李安红 | 监事 |
|
2015-03-13 |
经营范围 |
|
|
2015-03-13 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:16000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 河南中土建筑工程有限公司 | 10000 | 法人股东 | 2 | 驻马店市博世贸易发展有限公司 | 5950 | 法人股东 | 3 | 李正阳 | 50 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:0.0(万) | 投资人类型 | 1 | 李万斌 | 0 | 自然人股东 | 2 | 张建新 | 0 | 自然人股东 |
|
2014-05-28 |
企业类型 |
|
|
2014-05-28 |
法定代表人 |
|
|
2014-05-28 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李正阳* | 执行董事 | 2 | 李正阳* | 经理 | 3 | 张旭东 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李万斌* | 执行董事 | 2 | 李正阳 | 经理 | 3 | 张旭东 | 监事 |
|
2014-05-28 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:16000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 河南天利能源股份有限公司 | 10000 | 企业法人 | 2 | 驻马店市博世贸易发展有限公司 | 5950 | 法人股东 | 3 | 李正阳 | 50 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:16000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 河南中土建筑工程有限公司 | 10000 | 法人股东 | 2 | 驻马店市博世贸易发展有限公司 | 5950 | 法人股东 | 3 | 李正阳 | 50 | 自然人股东 |
|
2012-07-20 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:16000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 华融国际信托有限责任公司 | 10000 | 法人股东 | 2 | 驻马店市博世贸易发展有限公司 | 5950 | 法人股东 | 3 | 李正阳 | 50 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:16000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 河南天利能源股份有限公司 | 10000 | 企业法人 | 2 | 驻马店市博世贸易发展有限公司 | 5950 | 法人股东 | 3 | 李正阳 | 50 | 自然人股东 |
|
2011-12-28 |
注册资本 |
|
|
2009-11-06 |
实收资本(金) |
|
|
2009-11-06 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:6000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 驻马店市博世贸易发展有限公司 | 5950 | 法人股东 | 2 | 李正阳 | 50 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:16000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 华融国际信托有限责任公司 | 10000 | 法人股东 | 2 | 驻马店市博世贸易发展有限公司 | 5950 | 法人股东 | 3 | 李正阳 | 50 | 自然人股东 |
|
2009-11-06 |