变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-03-17 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-09-20 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-12-07 | ||
法定代表人 | 张兆东 | 韦俊民 | 2015-12-02 |
经营范围 | 房地产开发;出租自有房屋;代理进出口、货物进出口、技术进出口;技术开发;销售金属材料、矿产品;企业管理;投资管理、资产管理、经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 房地产开发;出租自有房屋;代理进出口、货物进出口、技术进出口;技术开发;销售金属材料、矿产品、电子产品;企业管理;投资管理、资产管理、经济贸易咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-02 |
更多>>视频联播