变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-08-05 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-02-28 | ||
实缴的出资额,投资人 | 2014-02-28 | ||
法定代表人 | 尚冠英 | 宋麒 | 2016-08-05 |
经营范围 | 销售酒、定型包装食品销售日用品;货物进出口。 | 批发预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年11月24日)。销售日用品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准后内容开展经营活动) | 2015-01-04 |
更多>>视频联播