变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
企业类型 |
|
|
2014-07-04 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京融创金源投资管理有限公司 | 1080 | 企业法人 | 2 | 丁志钢 | 60 | 自然人股东 | 3 | 王秋阳 | 60 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:120.0(万) | 投资人类型 | 1 | 丁志钢 | 60 | 自然人股东 | 2 | 王秋阳 | 60 | 自然人股东 |
|
2014-07-04 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 丁志钢* | 董事长 | 2 | 王秋阳 | 董事 | 3 | 胡旭成 | 董事 | 4 | 王秋阳 | 经理 | 5 | 邹丽立 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 丁志钢* | 执行董事 | 2 | 王秋阳 | 经理 | 3 | 邹丽立 | 监事 |
|
2014-07-04 |
住所 |
|
|
2013-07-12 |
注册资本 |
|
|
2013-01-17 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 丁志钢* | 执行董事 | 2 | 王秋阳 | 经理 | 3 | 邹丽立 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 丁志钢* | 董事长 | 2 | 王秋阳 | 董事 | 3 | 胡旭成 | 董事 | 4 | 王秋阳 | 经理 | 5 | 邹丽立 | 监事 |
|
2013-01-17 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100.0(万) | 投资人类型 | 1 | 王秋阳 | 50 | 自然人股东 | 2 | 丁志钢 | 50 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京融创金源投资管理有限公司 | 1080 | 企业法人 | 2 | 丁志钢 | 60 | 自然人股东 | 3 | 王秋阳 | 60 | 自然人股东 |
|
2013-01-17 |
实收资本(金) |
|
|
2013-01-17 |
企业类型 |
|
|
2013-01-17 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100.0(万) | 投资人类型 | 1 | 吴凡 | 50 | 自然人股东 | 2 | 丁志钢 | 50 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100.0(万) | 投资人类型 | 1 | 王秋阳 | 50 | 自然人股东 | 2 | 丁志钢 | 50 | 自然人股东 |
|
2012-09-21 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 丁志钢* | 执行董事 | 2 | 吴凡 | 经理 | 3 | 邹丽立 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 丁志钢* | 执行董事 | 2 | 王秋阳 | 经理 | 3 | 邹丽立 | 监事 |
|
2012-09-21 |
经营范围 |
|
|
2010-12-10 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100.0(万) | 投资人类型 | 1 | 李七一 | 30 | 自然人股东 | 2 | 丁志钢 | 30 | 自然人股东 | 3 | 李岳 | 15 | 自然人股东 | 4 | 程京洲 | 15 | 自然人股东 | 5 | 夏侯晓霖 | 10 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100.0(万) | 投资人类型 | 1 | 吴凡 | 50 | 自然人股东 | 2 | 丁志钢 | 50 | 自然人股东 |
|
2010-12-10 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 丁志钢* | 执行董事 | 2 | 李七一 | 经理 | 3 | 李岳 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 丁志钢* | 执行董事 | 2 | 吴凡 | 经理 | 3 | 邹丽立 | 监事 |
|
2010-12-10 |