变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 任国明 | 1000 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 任国明 | 1000 | 自然人股东 | 2 | 王连成 | 0 | 自然人股东 |
|
2014-05-26 |
企业类型 |
|
|
2014-05-26 |
法定代表人 |
|
|
2014-01-16 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 任国明* | 执行董事 | 2 | 任国明* | 经理 | 3 | 贺毅 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 王连成* | 执行董事 | 2 | 王连成* | 经理 | 3 | 贺毅 | 监事 |
|
2014-01-16 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 李静 | 1000 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 任国明 | 1000 | 自然人股东 |
|
2013-01-10 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李静* | 执行董事 | 2 | 李静* | 经理 | 3 | 贺毅 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 任国明* | 执行董事 | 2 | 任国明* | 经理 | 3 | 贺毅 | 监事 |
|
2013-01-10 |
企业名称 |
|
|
2010-09-19 |
注册资本 |
|
|
2010-09-06 |
实收资本(金) |
|
|
2010-09-06 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 李静 | 500 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 李静 | 1000 | 自然人股东 |
|
2010-09-06 |
注册资本 |
|
|
2010-08-10 |
实收资本(金) |
|
|
2010-08-10 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10.0(万) | 投资人类型 | 1 | 李静 | 10 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 李静 | 500 | 自然人股东 |
|
2010-08-10 |