变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人 | 2016-08-12 | ||
投资人 | 2016-06-15 | ||
投资人 | 2016-06-02 | ||
投资人 | 2017-08-18 | ||
法定代表人 | 何道峰 | 谢勇 | 2016-04-05 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人 | 2016-08-12 | ||
投资人 | 2016-06-15 | ||
投资人 | 2016-06-02 | ||
投资人 | 2017-08-18 | ||
法定代表人 | 何道峰 | 谢勇 | 2016-04-05 |
更多>>视频联播