变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人 | 2016-08-29 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-07-09 | ||
营业期限 | 10 | 20 | 2015-07-22 |
法定代表人 | 陈淑君 | 郭凤梅 | 2014-07-09 |
法定代表人 | 王广华 | 陈淑君 | 2014-05-14 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人 | 2016-08-29 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-07-09 | ||
营业期限 | 10 | 20 | 2015-07-22 |
法定代表人 | 陈淑君 | 郭凤梅 | 2014-07-09 |
法定代表人 | 王广华 | 陈淑君 | 2014-05-14 |
更多>>视频联播