变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | 2021-09-28 | |
业务范围变更 | 投资、建设、经营和管理加气(油)站基础设施,提供设计、安装、维修保养及其他与燃气有关的服务或辅助业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资、建设、经营和管理加气(油)站基础设施,提供设计、安装、维修保养及其他与燃气有关的服务或辅助业务;许可项目:燃气经营。 | 2021-01-14 |
股东备案 | 陈庆思,董事;陈升,董事长,董事;蓝东兴,董事;李雪威,监事;李永辉,董事;练金池,总经理;王镜舟,董事;徐腾,监事,监事长;杨英侠,监事;章莲,董事;钟军民,董事 | 蓝东兴,董事;李伟军,董事;李雪威,监事;李筱烨,董事;练金池,总经理;聂德卫,董事长,董事;孙明润,监事;王镜舟,董事;张粤,董事;钟军民,董事;周真,监事,监事长 | 2019-09-18 |
股东备案 | 陈庆思,董事;方洪敏,监事,监事长;霍林,董事;蓝东兴,董事;李先昭,董事;李雪威,监事;练金池,董事,总经理;杨英侠,监事;钟军民,董事;朱闻达,董事,董事长 | 陈庆思,董事;陈升,董事长,董事;蓝东兴,董事;李雪威,监事;李永辉,董事;练金池,总经理;王镜舟,董事;徐腾,监事,监事长;杨英侠,监事;章莲,董事;钟军民,董事 | 2019-09-18 |
法定代表人变更 | 朱闻达 | 练金池 | 2019-09-18 |
法定代表人变更 | 王希彬 | 朱闻达 | 2017-01-23 |
经营范围变更 | 投资、建设、经营和管理加气(油)站基础设施,提供设计、安装、维修保养及其他与燃气有关的服务或辅助业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目;需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营) | 投资、建设、经营和管理加气(油)站基础设施,提供设计、安装、维修保养及其他与燃气有关的服务或辅助业务。 | 2014-03-18 |
股东备案 | 陈辉煌,董事;陈庆思,董事;顾炜,监事,监事长;金淑萍,董事;王海伟,董事;肖鸿铭,董事;杨楚生,董事,董事长;叶林,董事;曾文标,监事;张家平,监事 | 陈庆思,董事;方洪敏,监事,监事长;蓝东兴,董事;李新丽,董事;练金池,董事,总经理;王希彬,董事,董事长;王振强,董事;杨英侠,监事;叶林,董事;张家平,监事 | 2014-03-18 |
法定代表人变更 | 杨楚生 | 王希彬 | 2014-03-18 |
更多>>视频联播